NAYA FERNANDEZ SALVADOR
Informe ejecutivo de NAYA FERNANDEZ SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE NAYA FERNANDEZ SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDADE XESTORA DO CENTRO DE INVESTIGACION EN TECNOLOXIAS DA INFORMACION E COMUNICACIONS SL | Administrador Mancomunado | 01/07/2016 |
VINCULACIONES DE NAYA FERNANDEZ SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAYA FERNANDEZ SALVADOR
Empresa: PARQUE TECNOLOXICO DA UDC SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Romero Juan Jose
- Naya Fernandez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 102, S 8, H C 36729, I/A 12 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-15
Consejero
- Abril Abadin Antonio
- Diaz Villoslada Juan Manuel
- Gomez Romero Juan Jose
- Naya Fernandez Salvador
Presidente
- Naya Fernandez Salvador
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 176, S 8, H C 32238, I/A 11 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-15
Empresa: SOCIEDADE XESTORA DO CIT SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Romero Juan Jose
- Naya Fernandez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 82, S 8, H C 36725, I/A 9 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-15
Administrador Mancomunado
- Gomez Romero Juan Jose
- Naya Fernandez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 73, S 8, H C 36723, I/A 9 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-15
Consejero
- Naya Fernandez Salvador
Presidente
- Naya Fernandez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2785 , F 176, S 8, H C 32238, I/A 10 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-15
Empresa: PARQUE TECNOLOXICO DA UDC SL
Administrador Mancomunado
- Naya Fernandez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 102, S 8, H C 36729, I/A 11 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-15
Empresa: SOCIEDADE XESTORA DO CENTRO DE INVESTIGACION EN TECNOLOXIAS DA INFORMACION E COMUNICACIONS SL
Administrador Mancomunado
- Naya Fernandez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 92, S 8, H C 36727, I/A 11 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-15
Empresa: SOCIEDADE XESTORA DO CIT SL
Administrador Mancomunado
- Naya Fernandez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 82, S 8, H C 36725, I/A 8 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-15
Administrador Mancomunado
- Naya Fernandez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 73, S 8, H C 36723, I/A 8 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-15
Empresa: NERXUS QUALITY SOLUTIONS SL
Consejero
- Naya Fernandez Salvador
Presidente
- Naya Fernandez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 29, S 8, H C 53691, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-15
VER MAS ACTOS
Información de NAYA FERNANDEZ SALVADOR
Mostramos los datos de NAYA FERNANDEZ SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAYA FERNANDEZ SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos