SOCIEDADE XESTORA DO CENTRO DE INNOVACION TECNOLOXICA EN EDIFICACION E ENXEÑARIA CIVIL SL - EXTINGUIDA
Provincia A Coruña
Razón Social SOCIEDADE XESTORA DO CENTRO DE INNOVACION TECNOLOXICA EN EDIFICACION E ENXEÑARIA CIVIL SL
CIF B70004163
Capital Social 78200.0 Euros
Fecha de Constitución 19/07/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SOCIEDADE XESTORA DO CENTRO DE INNOVACION TECNOLOXICA EN EDIFICACION E ENXEÑARIA CIVIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDADE XESTORA DO CENTRO DE INNOVACION TECNOLOXICA EN EDIFICACION E ENXEÑARIA CIVIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Romero Juan Jose | Administrador Mancomunado | 11/07/2014 | 19/04/2021 |
Gomez Romero Juan Jose | Liquidador | 19/04/2021 | |
Naya Fernandez Salvador | Administrador Mancomunado | 01/07/2016 | 19/04/2021 |
Cao Abad Ricardo-jose | Administrador Mancomunado | 20/03/2012 | 01/07/2016 |
Bugallo Taibo Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 11/07/2014 | |
Barral Losada Luis Fernando | Administrador Mancomunado | 20/03/2012 |
ACTOS BORME DE SOCIEDADE XESTORA DO CENTRO DE INNOVACION TECNOLOXICA EN EDIFICACION E ENXEÑARIA CIVIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 73, S 8, H C 36723, I/A 10 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 73, S 8, H C 36723, I/A 10 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 73, S 8, H C 36723, I/A 8 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 73, S 8, H C 36723, I/A 8 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 73, S 8, H C 36723, I/A 7 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 73, S 8, H C 36723, I/A 7 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 72, S 8, H C 36723, I/A 6 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-15
Capital Anterior: | 63.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 78.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 23,73 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 72, S 8, H C 36723, I/A 6 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 72, S 8, H C 36723, I/A 5 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 72, S 8, H C 36723, I/A 5 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-15