PARQUE TECNOLOXICO DA UDC SL - EXTINGUIDA
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social PARQUE TECNOLOXICO DA UDC SL
CIF B70004148
Capital Social 638100.0 Euros
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Fecha de Constitución 19/07/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PARQUE TECNOLOXICO DA UDC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUE TECNOLOXICO DA UDC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Romero Juan Jose | Liquidador | 15/03/2019 | 19/04/2021 |
Gomez Romero Juan Jose | Administrador Mancomunado | 11/07/2014 | 15/03/2019 |
Naya Fernandez Salvador | Administrador Mancomunado | 01/07/2016 | 15/03/2019 |
Cao Abad Ricardo-jose | Administrador Mancomunado | 20/03/2012 | 01/07/2016 |
Bugallo Taibo Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 11/07/2014 | |
Barral Losada Luis Fernando | Administrador Mancomunado | 20/03/2012 |
ACTOS BORME DE PARQUE TECNOLOXICO DA UDC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 102, S 8, H C 36729, I/A 13 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 102, S 8, H C 36729, I/A 13 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 102, S 8, H C 36729, I/A 12 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 102, S 8, H C 36729, I/A 12 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 102, S 8, H C 36729, I/A 12 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 102, S 8, H C 36729, I/A 11 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 102, S 8, H C 36729, I/A 11 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 102, S 8, H C 36729, I/A 10 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 102, S 8, H C 36729, I/A 10 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 6º: Relativo al CAPITAL SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 101, S 8, H C 36729, I/A 9 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-15