NADAL LOZANO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de NADAL LOZANO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE NADAL LOZANO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUMEN CONSULTORES Y ASESORES SA | Representante | 23/09/2014 | 19/09/2016 |
FIRANEGOCIOS SL | REPR.143 RRM | 30/05/2013 | 27/08/2015 |
OPEN INMOPROM SL | Consejero | 02/07/2015 | |
OPEN INMOPROM SL | Secretario | 15/03/2010 | 02/07/2015 |
COMPAÑIA IBERICA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES SL | Administrador Mancomunado | 15/02/2013 | 29/11/2013 |
COMPAÑIA IBERICA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES SL | REPR.143 RRM | 18/07/2012 | 15/02/2013 |
NEREIDA CARTERA SICAV | Consejero | 28/07/2011 | |
OPEN INMOPROM SL | Vicepresidente | 15/03/2010 |
VINCULACIONES DE NADAL LOZANO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NADAL LOZANO MARIA ANGELES
Empresa: NUMEN CONSULTORES Y ASESORES SA
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Representante
- Albella Amigo Francisco
- De Rojas Aleix Armando
- Leg Villarroya Pedro
- Nadal Lozano Maria Angeles
- Peñafiel Garcia Maria Gloria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26670 , F 160, S 8, H M 401835, I/A 23 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-28
Empresa: FIRANEGOCIOS SL
Presidente
REPR.143 RRM
- Nadal Lozano Maria Angeles
- Pereda Fernandez Pablo
- Soldevila Casals Maria Montserrat
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40668 , F 197, S 8, H B 329149, I/A 26 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-08
Empresa: OPEN INMOPROM SL
Consejero Delegado
Consejero
- ARZAK SL
- Fernandez Lopez Rafael
- Nadal Lozano Maria Angeles
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Nadal Lozano Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38040 , F 78, S 8, H B 305489, I/A 10 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08
Empresa: NUMEN CONSULTORES Y ASESORES SA
Representante
- Nadal Lozano Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26670 , F 158, S 8, H M 401835, I/A 19 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28
Administrador Mancomunado
- Nadal Lozano Maria Angeles
- Nadal Ribera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22832 , F 122, S 8, H B 43085, I/A 21 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-08
Empresa: FIRANEGOCIOS SL
REPR.143 RRM
- Nadal Lozano Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40668 , F 195, S 8, H B 329149, I/A 20 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Administrador Mancomunado
- Nadal Lozano Maria Angeles
- Nadal Ribera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22832 , F 122, S 8, H B 43085, I/A 20 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-08
REPR.143 RRM
- Nadal Lozano Maria Angeles
- Nadal Ribera Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22832 , F 122, S 8, H B 43085, I/A 20 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-08
REPR.143 RRM
- Nadal Lozano Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22832 , F 122, S 8, H B 43085, I/A 19 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-08
Empresa: NEREIDA CARTERA SICAV
Consejero
- Nadal Carres Jose Maria
- Nadal Lozano Ana Maria
- Nadal Lozano Jose Maria
- Nadal Lozano Maria Angeles
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17396 , F 164, S 8, H M 298457, I/A 19 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-28
VER MAS ACTOS
Información de NADAL LOZANO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de NADAL LOZANO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NADAL LOZANO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos