ALBELLA AMIGO FRANCISCO
Informe ejecutivo de ALBELLA AMIGO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 153
Empresas inactivas: 48
CARGOS DE ALBELLA AMIGO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATLANTIDA DIRECTORSHIP SL | Administrador Solidario | 19/10/2021 | |
ALANTRA CPA IBERIA SL | Secretario | 27/03/2021 | |
ALANTRA CPA IBERIA SL | Consejero | 27/03/2021 | |
ALANTRA SOLAR INVESTMENTS SA | Apoderado Mancomunado | 25/01/2021 | |
ALANTRA ENERGY TRANSITION SGEIC SA | Consejero | 24/09/2020 | |
ALANTRA SOLAR INVESTMENTS SA | Representante | 12/08/2020 | |
ALANTRA PARTNERS SA | M.Comit.Aud | 16/09/2016 | |
ALANTRA PARTNERS SA | Secretario No Consejero | 16/09/2016 | |
ALANTRA PARTNERS SA | Mbro.Cte.NyR | 16/09/2016 | |
MERCAPITAL PRIVATE EQUITY SGECR SA | Apoderado | 10/12/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALBELLA AMIGO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBELLA AMIGO FRANCISCO
Empresa: ALANTRA CORPORATE FINANCE CHINA SA
Apoderado
- Albella Amigo Francisco
- De Caceres Cabrero Ignacio
- Pascual Ramsay Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45884 , F 70, S 8, H M 284328, I/A 20 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-28
Empresa: ALANTRA CORPORATE FINANCE CHINA SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Albella Amigo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32403 , F 225, S 8, H M 284328, I/A 19 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
Apoderado Mancomunado
- Albella Amigo Francisco
- De Caceres Cabrero Francisco-ignacio
- Pascual Ramsay Patricia
- Pujol Tobeña Xavier
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40178 , F 203, S 8, H M 545934, I/A 46 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Consejero
- Albella Amigo Francisco
Secretario
- Albella Amigo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 5, S 8, H M 600259, I/A 18 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-28
Empresa: BARUCH INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Albella Amigo Francisco
Consejero
- Albella Amigo Francisco
Secretario
- Albella Amigo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28636 , F 55, S 8, H M 456401, I/A 26 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: ALANTRA CRU SL
Apoderado
- Albella Amigo Francisco
- De Caceres Cabrero Francisco-ignacio
- Pascual Ramsay Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 72, S 8, H M 546027, I/A 15 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: QMC DIRECTORSHIPS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Albella Amigo Francisco
- Cepeda Herreros Julian
- Llanza Figueroa Jacobo
Presidente
Secretario
- Albella Amigo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20973 , F 38, S 8, H M 371918, I/A 10 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: ALANTRA DINAMIA PORTFOLIO II SL
Apoderado
- Albella Amigo Francisco
- Albella Amigo Francisco
- De Caceres Cabrero Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34066 , F 20, S 8, H M 612875, I/A 8 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-28
Empresa: ALANTRA PRIVATE EQUITY ADVISOR SA
Consejero
- Albella Amigo Francisco
Secretario
- Albella Amigo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 197, S 8, H M 291249, I/A 20 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Empresa: ALANTRA SOLAR ENERGY DIRECTORSHIP SL
Administrador Mancomunado
- Albella Amigo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40378 , F 122, S 8, H M 717271, I/A 5 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
VER MAS ACTOS
Información de ALBELLA AMIGO FRANCISCO
Mostramos los datos de ALBELLA AMIGO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBELLA AMIGO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos