OPEN INMOPROM SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Carles III, 61
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OPEN INMOPROM SL
CIF B63863054
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 24/05/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OPEN INMOPROM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPEN INMOPROM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVE ADMINISTRACION CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 02/07/2015 | 12/01/2017 |
Fernandez Lopez Rafael De Todos Los Santos | Apoderado | 13/04/2010 | 12/01/2017 |
Nadas Lozano Maria Angeles | Apoderado | 13/04/2010 | 12/01/2017 |
Rojas Graell Joan | REP.ADM.CONC | 02/07/2015 | 12/01/2017 |
ARZAK SL | Presidente | 02/07/2015 | |
ARZAK SL | Consejero | 02/07/2015 | |
ARZAK SL | Consejero Delegado | 02/07/2015 | |
Fernandez Lopez Rafael | Consejero | 15/03/2010 | 02/07/2015 |
Nadal Lozano Jose Maria | REPR.143 RRM | 02/07/2015 | |
Nadal Lozano Maria Angeles | Consejero | 02/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OPEN INMOPROM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38040 , F 79, S 8, H B 305489, I/A 11 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 537/2008, RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 07/10/2015 Y 16/12/2016, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38040 , F 79, S 8, H B 305489, I/A 11 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38040 , F 78, S 8, H B 305489, I/A 10 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 537/2008, AUTO FIRME DE FECHA 02/03/2015, POR EL QUE SE DECLARA LA RESCISION DEL CONVENIO Y SE ABRE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38040 , F 78, S 8, H B 305489, I/A 10 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38040 , F 78, S 8, H B 305489, I/A 10 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38040 , F 78, S 8, H B 305489, I/A 10 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 537/2008, SENTENCIA N.62/2011 FIRME DE FECHA 17/02/2011,POR LA QUE SE APRUEBA EL CONVENIO RECAIDO EN DICHO PROCEDIMIENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38040 , F 76, S 8, H B 305489, I/A 9 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38040 , F 76, S 8, H B 305489, I/A 9 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-08
- GV CARLES III Num.61 P.BA (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38040 , F 76, S 8, H B 305489, I/A 8 (09/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38040 , F 75, S 8, H B 305489, I/A 7 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08