MUÑOZ ZAMARRON DEMETRIO
Informe ejecutivo de MUÑOZ ZAMARRON DEMETRIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ ZAMARRON DEMETRIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTES GRAFICAS COFAS SA | Consejero | 16/09/2021 | |
ARTES GRAFICAS COFAS SA | Presidente | 16/09/2021 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ ZAMARRON DEMETRIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ ZAMARRON DEMETRIO
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Del Alamo Ines
- Muñoz Garcia Raul
- Muñoz Zamarron Demetrio
Presidente
- Muñoz Zamarron Demetrio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 116, S 8, H M 55361, I/A 13 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Garcia Raul
- Muñoz Zamarron Demetrio
Presidente
- Muñoz Zamarron Demetrio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 116, S 8, H M 55361, I/A 13 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Garcia Raul
- Muñoz Zamarron Demetrio
Presidente
- Muñoz Zamarron Demetrio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 116, S 8, H M 55361, I/A 12 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Garcia Raul
- Muñoz Zamarron Demetrio
Presidente
- Muñoz Zamarron Demetrio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 112, S 8, H M 55361, I/A 11 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-28
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Administrador Solidario
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Zamarron Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 112, S 8, H M 55361, I/A 11 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-28
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Administrador Solidario
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Zamarron Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 112, S 8, H M 55361, I/A 10 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-28
Información de MUÑOZ ZAMARRON DEMETRIO
Mostramos los datos de MUÑOZ ZAMARRON DEMETRIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ ZAMARRON DEMETRIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos