BRIS PALANCAR JUAN
Informe ejecutivo de BRIS PALANCAR JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BRIS PALANCAR JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTES GRAFICAS COFAS SA | Consejero | 12/04/2016 | 16/09/2021 |
ARTES GRAFICAS COFAS SA | Secretario | 12/04/2016 | 16/09/2021 |
ARTES GRAFICAS COFAS SA | Consejero Delegado Solidario | 12/04/2016 | 16/09/2021 |
ARTES GRAFICAS COFAS SA | Administrador Solidario | 09/08/2012 | 12/04/2016 |
VINCULACIONES DE BRIS PALANCAR JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRIS PALANCAR JUAN
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Garcia Raul
Consejero
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Garcia Raul
- Muñoz Zamarron Demetrio
Presidente
Secretario
- Bris Palancar Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 116, S 8, H M 55361, I/A 13 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Garcia Raul
Consejero
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Garcia Raul
- Muñoz Zamarron Demetrio
Presidente
Secretario
- Bris Palancar Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 116, S 8, H M 55361, I/A 12 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Garcia Raul
Consejero
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Garcia Raul
- Muñoz Zamarron Demetrio
Presidente
Secretario
- Bris Palancar Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 112, S 8, H M 55361, I/A 11 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-28
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Administrador Solidario
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Zamarron Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 112, S 8, H M 55361, I/A 11 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-28
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Administrador Solidario
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Zamarron Demetrio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 112, S 8, H M 55361, I/A 10 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-28
Información de BRIS PALANCAR JUAN
Mostramos los datos de BRIS PALANCAR JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRIS PALANCAR JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos