MUÑOZ GARCIA RAUL
Informe ejecutivo de MUÑOZ GARCIA RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ GARCIA RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTELERIA DOS CABEZAS SL | Administrador Solidario | 28/04/2023 | |
ARTES GRAFICAS COFAS SA | Consejero Delegado | 16/09/2021 | |
ARTES GRAFICAS COFAS SA | Consejero | 16/09/2021 | |
ARTES GRAFICAS COFAS SA | Apoderado | 22/03/2011 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ GARCIA RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ GARCIA RAUL
Empresa: HOSTELERIA DOS CABEZAS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Sierra Juan Antonio
- Muñoz Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6329, L 5237, F 172, S 8, H MA173987, I/A 1 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-29
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Consejero Delegado
- Muñoz Garcia Raul
Consejero
- Garcia Del Alamo Ines
- Muñoz Garcia Raul
- Muñoz Zamarron Demetrio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 116, S 8, H M 55361, I/A 13 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Garcia Raul
Consejero
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Garcia Raul
- Muñoz Zamarron Demetrio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 116, S 8, H M 55361, I/A 13 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Garcia Raul
Consejero
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Garcia Raul
- Muñoz Zamarron Demetrio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 116, S 8, H M 55361, I/A 12 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Garcia Raul
Consejero
- Bris Palancar Juan
- Muñoz Garcia Raul
- Muñoz Zamarron Demetrio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 112, S 8, H M 55361, I/A 11 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-28
Empresa: ARTES GRAFICAS COFAS SA
Apoderado
- Muñoz Garcia Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 111, S 8, H M 55361, I/A 9 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Información de MUÑOZ GARCIA RAUL
Mostramos los datos de MUÑOZ GARCIA RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ GARCIA RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos