MUÑOZ PEÑA ANTONIO
Informe ejecutivo de MUÑOZ PEÑA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOZ PEÑA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECUPERACIONES DE CENIZAS Y ESCORIAS SL | Administrador Solidario | 14/04/2011 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ PEÑA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ PEÑA ANTONIO
Empresa: PALMA PEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Antonio
- Muñoz Peña Delia
- Muñoz Peña Jose Carlos
Consejero
- Muñoz Lopez Alejandro
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Antonio
- Muñoz Peña Delia
- Muñoz Peña Jose Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6010 , F 156, S 8, H M 98292, I/A 8 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
Empresa: AMPRESS SL
Administrador Solidario
- Muñoz Peña Antonio
- Sanchez Tapia Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13072 , F 30, S 8, H M 211154, I/A 4 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
Administrador Solidario
- Muñoz Peña Antonio
- Muñoz Peña Inmaculada
- Muñoz Peña Jose Maria
- Muñoz Peña Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 68, S 8, H CO 30913, I/A 1 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-14
Empresa: PALMA PEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Antonio
- Muñoz Peña Delia
- Muñoz Peña Jose Carlos
Consejero
- Muñoz Lopez Alejandro
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Antonio
- Muñoz Peña Delia
- Muñoz Peña Jose Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6010 , F 155, S 8, H M 98292, I/A 7 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Empresa: PALMA PEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Antonio
- Muñoz Peña Delia
- Muñoz Peña Jose Carlos
Consejero
- Muñoz Lopez Alejandro
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Antonio
- Muñoz Peña Delia
- Muñoz Peña Jose Carlos
Presidente
Secretario
- Muñoz Peña Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6010 , F 155, S 8, H M 98292, I/A 7 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Información de MUÑOZ PEÑA ANTONIO
Mostramos los datos de MUÑOZ PEÑA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ PEÑA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos