MUÑOZ PEÑA LUIS
Informe ejecutivo de MUÑOZ PEÑA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUÑOZ PEÑA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO INACSUR SL | Socio Unico | 28/10/2022 | |
GRUPO INACSUR SL | Administrador Unico | 28/10/2022 | |
VALORIZACION DE SUBPRODUCTOS ENERGETICOS SL | Administrador Unico | 02/11/2016 | |
SIERRACAR OCASION SL | Administrador Unico | 31/05/2016 | |
VALORIZACION DE SUBPRODUCTOS ENERGETICOS SL | Socio Unico | 26/02/2013 | |
RECUPERACIONES DE CENIZAS Y ESCORIAS SL | Administrador Solidario | 14/04/2011 | |
TRANSP MUÑOZ PEÑA SL | Administrador Solidario | 27/07/2009 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ PEÑA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ PEÑA LUIS
Empresa: GRUPO INACSUR SL
Administrador Unico
- Muñoz Peña Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2871 , F 21, S 8, H CO 44095, I/A 1 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-14
Empresa: GRUPO INACSUR SL
Socio Único
- Muñoz Peña Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2871 , F 21, S 8, H CO 44095, I/A 1 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-14
Administrador Unico
- Muñoz Peña Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 212, S 8, H CO 33117, I/A 3 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-14
Empresa: SIERRACAR OCASION SL
Administrador Unico
- Muñoz Peña Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 171, S 8, H CO 36953, I/A 1 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-14
Administrador Unico
- Muñoz Peña Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 212, S 8, H CO 33117, I/A 2 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-14
Administrador Unico
- Muñoz Peña Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 211, S 8, H CO 33117, I/A 1 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-14
Socio Único
- Muñoz Peña Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 211, S 8, H CO 33117, I/A 1 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-14
Administrador Solidario
- Muñoz Peña Antonio
- Muñoz Peña Inmaculada
- Muñoz Peña Jose Maria
- Muñoz Peña Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 68, S 8, H CO 30913, I/A 1 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-14
Empresa: TRANSP MUÑOZ PEÑA SL
Administrador Solidario
- Muñoz Peña Inmaculada
- Muñoz Peña Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 191, S 8, H CO 13194, I/A 6 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-14
Empresa: TRANSP MUÑOZ PEÑA SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Peña Luis
- Peña Tirado Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316 , F 191, S 8, H CO 13194, I/A 6 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-14
Información de MUÑOZ PEÑA LUIS
Mostramos los datos de MUÑOZ PEÑA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ PEÑA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos