MUÑOZ PEÑA ANGEL
Informe ejecutivo de MUÑOZ PEÑA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE MUÑOZ PEÑA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ PEÑA ANGEL
Empresa: PALMA PEÑA SA
Apoderado Solidario
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6010 , F 157, S 8, H M 98292, I/A 11 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Empresa: PALMA PEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Jose Carlos
Consejero
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Delia
- Muñoz Peña Jose Carlos
Presidente
Secretario
- Muñoz Peña Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6010 , F 157, S 8, H M 98292, I/A 10 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
Empresa: PALMA PEÑA SA
Secretario
- Muñoz Peña Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6010 , F 156, S 8, H M 98292, I/A 9 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
Empresa: PALMA PEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Delia
- Muñoz Peña Jose Carlos
Consejero
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Delia
- Muñoz Peña Jose Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6010 , F 156, S 8, H M 98292, I/A 8 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
Empresa: PALMA PEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Antonio
- Muñoz Peña Delia
- Muñoz Peña Jose Carlos
Consejero
- Muñoz Lopez Alejandro
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Antonio
- Muñoz Peña Delia
- Muñoz Peña Jose Carlos
Presidente
Secretario
- Muñoz Peña Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6010 , F 156, S 8, H M 98292, I/A 8 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
Empresa: PALMA PEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Antonio
- Muñoz Peña Delia
- Muñoz Peña Jose Carlos
Consejero
- Muñoz Lopez Alejandro
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Antonio
- Muñoz Peña Delia
- Muñoz Peña Jose Carlos
Presidente
Secretario
- Muñoz Peña Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6010 , F 155, S 8, H M 98292, I/A 7 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Empresa: PALMA PEÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Antonio
- Muñoz Peña Delia
- Muñoz Peña Jose Carlos
Consejero
- Muñoz Lopez Alejandro
- Muñoz Peña Angel
- Muñoz Peña Antonio
- Muñoz Peña Delia
- Muñoz Peña Jose Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6010 , F 155, S 8, H M 98292, I/A 7 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
Información de MUÑOZ PEÑA ANGEL
Mostramos los datos de MUÑOZ PEÑA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ PEÑA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos