MUÑOZ ORTEGA EVARISTO
Informe ejecutivo de MUÑOZ ORTEGA EVARISTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ ORTEGA EVARISTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOCTOR FEDERICO GUIJARRO 23 SL | Apoderado | 04/04/2011 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ ORTEGA EVARISTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ ORTEGA EVARISTO
Empresa: EPISTEME GALAPAGAR SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Ortega Evaristo
- Pareja Abascal Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31638 , F 145, S 8, H M 139338, I/A 16 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Empresa: DOCTOR FEDERICO GUIJARRO 23 SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Ortega Evaristo
- Pareja Abascal Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14771 , F 111, S 8, H M 245372, I/A 10 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Empresa: EPISTEME GALAPAGAR SL
Apoderado
- Muñoz Ortega Evaristo
- Rodriguez Toro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31638 , F 145, S 8, H M 139338, I/A 15 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: DOCTOR FEDERICO GUIJARRO 23 SL
Apoderado
- Muñoz Ortega Evaristo
- Rodriguez Toro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14771 , F 109, S 8, H M 245372, I/A 7 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-28
Empresa: EPISTEME GALAPAGAR SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Ortega Evaristo
- Rodriguez Toro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18811 , F 153, S 8, H M 139338, I/A 10 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-28
Empresa: EPISTEME GALAPAGAR SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Ortega Evaristo
- Pareja Yusta Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18811 , F 153, S 8, H M 139338, I/A 10 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-28
Empresa: DOCTOR FEDERICO GUIJARRO 23 SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Ortega Evaristo
- Rodriguez Toro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14771 , F 109, S 8, H M 245372, I/A 6 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-28
Empresa: DOCTOR FEDERICO GUIJARRO 23 SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Ortega Evaristo
- Pareja Yusta Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14771 , F 109, S 8, H M 245372, I/A 6 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-28
Información de MUÑOZ ORTEGA EVARISTO
Mostramos los datos de MUÑOZ ORTEGA EVARISTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ ORTEGA EVARISTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos