RODRIGUEZ TORO JAVIER
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ TORO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ TORO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOCTOR FEDERICO GUIJARRO 23 SL | Administrador Unico | 10/04/2014 | |
EPISTEME GALAPAGAR SL | Administrador Unico | 10/04/2014 | |
DOCTOR FEDERICO GUIJARRO 23 SL | Apoderado | 04/04/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ TORO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ TORO JAVIER
Empresa: EPISTEME GALAPAGAR SL
Administrador Unico
- Rodriguez Toro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31638 , F 145, S 8, H M 139338, I/A 16 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Empresa: DOCTOR FEDERICO GUIJARRO 23 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Toro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14771 , F 111, S 8, H M 245372, I/A 10 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Empresa: EPISTEME GALAPAGAR SL
Apoderado
- Muñoz Ortega Evaristo
- Rodriguez Toro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31638 , F 145, S 8, H M 139338, I/A 15 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: EPISTEME GALAPAGAR SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Toro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18811 , F 155, S 8, H M 139338, I/A 14 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: DOCTOR FEDERICO GUIJARRO 23 SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Toro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14771 , F 111, S 8, H M 245372, I/A 9 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Empresa: DOCTOR FEDERICO GUIJARRO 23 SL
Apoderado
- Muñoz Ortega Evaristo
- Rodriguez Toro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14771 , F 109, S 8, H M 245372, I/A 7 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-28
Empresa: EPISTEME GALAPAGAR SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Ortega Evaristo
- Rodriguez Toro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18811 , F 153, S 8, H M 139338, I/A 10 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-28
Empresa: DOCTOR FEDERICO GUIJARRO 23 SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Ortega Evaristo
- Rodriguez Toro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14771 , F 109, S 8, H M 245372, I/A 6 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-28
Información de RODRIGUEZ TORO JAVIER
Mostramos los datos de RODRIGUEZ TORO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ TORO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos