PAREJA ABASCAL MANUEL
Informe ejecutivo de PAREJA ABASCAL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PAREJA ABASCAL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOCTOR FEDERICO GUIJARRO 23 SL | Administrador Mancomunado | 20/11/2013 | 10/04/2014 |
EPISTEME GALAPAGAR SL | Administrador Mancomunado | 15/01/2014 | 10/04/2014 |
VINCULACIONES DE PAREJA ABASCAL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAREJA ABASCAL MANUEL
Empresa: EPISTEME GALAPAGAR SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Ortega Evaristo
- Pareja Abascal Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31638 , F 145, S 8, H M 139338, I/A 16 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Empresa: DOCTOR FEDERICO GUIJARRO 23 SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Ortega Evaristo
- Pareja Abascal Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14771 , F 111, S 8, H M 245372, I/A 10 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Empresa: EPISTEME GALAPAGAR SL
Administrador Mancomunado
- Pareja Abascal Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18811 , F 155, S 8, H M 139338, I/A 14 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: DOCTOR FEDERICO GUIJARRO 23 SL
Administrador Mancomunado
- Pareja Abascal Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14771 , F 111, S 8, H M 245372, I/A 9 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Información de PAREJA ABASCAL MANUEL
Mostramos los datos de PAREJA ABASCAL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAREJA ABASCAL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos