MUÑOZ LAMBERTI ANTONIO
Informe ejecutivo de MUÑOZ LAMBERTI ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MUÑOZ LAMBERTI ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES BUYTRAGO BARCELONA SL | Apoderado | 25/05/2012 | 09/11/2020 |
ANYLU SA | Consejero Delegado | 17/11/2015 | 25/10/2017 |
ANYLU SA | Consejero | 17/11/2015 | 25/10/2017 |
TRANSPORTES BUYTRAGO SA | Consejero Delegado | 19/10/2015 | 13/10/2017 |
TRANSPORTES BUYTRAGO SA | Consejero | 19/10/2015 | 13/10/2017 |
TB EXPRESS BURGOS SL | Secretario | 14/09/2016 | 14/02/2017 |
TB EXPRESS BURGOS SL | Apoderado Solidario | 14/09/2016 | 14/02/2017 |
TB EXPRESS BURGOS SL | Consejero | 12/03/2013 | 14/02/2017 |
TB EXPRESS BURGOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/03/2013 | 14/09/2016 |
ANYLU SA | Vicepresidente | 29/06/2010 | 17/11/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MUÑOZ LAMBERTI ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ LAMBERTI ANTONIO
Empresa: ANYLU SA
Consejero Delegado
- Muñoz Lamberti Antonio
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9436 , F 95, S 8, H M 81019, I/A 27 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
Empresa: TRANSPORTES BUYTRAGO SA
Consejero Delegado
- Muñoz Lamberti Antonio
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16683 , F 198, S 8, H M 92686, I/A 47 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: TB EXPRESS BURGOS SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Blas Ignacio
- Muñoz Lamberti Antonio
Secretario
- Muñoz Lamberti Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349, L 140, F 191, S 8, H BU 4926, I/A 6 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-09
Empresa: TB EXPRESS BURGOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Gallego Jose Antonio
- Muñoz Blas Ignacio
- Muñoz Lamberti Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349, L 140, F 191, S 8, H BU 4926, I/A 6 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-09
Empresa: ANYLU SA
Consejero Delegado
- Muñoz Lamberti Antonio
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9436 , F 94, S 8, H M 81019, I/A 26 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Empresa: ANYLU SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Muñoz Lamberti Antonio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9436 , F 94, S 8, H M 81019, I/A 26 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Empresa: TRANSPORTES BUYTRAGO SA
Consejero Delegado
- Muñoz Lamberti Antonio
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16683 , F 197, S 8, H M 92686, I/A 45 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-28
Empresa: TRANSPORTES BUYTRAGO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Muñoz Lamberti Antonio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16683 , F 197, S 8, H M 92686, I/A 45 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-28
Empresa: TRANSPORTES BUYTRAGO ANDALUCIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Muñoz Bachiller Andres
- Muñoz Blas Ignacio
- Muñoz Lamberti Antonio
- Ochayta Muñoz Maria Cristina
- Ochayta Muñoz Piluca
- Perez Muñoz Gonzalo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Muñoz Lamberti Antonio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 190, S 8, H M 70073, I/A 59 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Empresa: TRANSPORTES BUYTRAGO BARCELONA SL
Consejero
- Alabau Cebria Juan Jose
- Barriopedro Estatolero Alfonso
- Muñoz Givica Maria Elena
- Muñoz Lamberti Antonio
- Ochayta Muñoz Maria Pilar
Presidente
- Muñoz Lamberti Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43199 , F 12, S 8, H B 163837, I/A 34 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ LAMBERTI ANTONIO
Mostramos los datos de MUÑOZ LAMBERTI ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ LAMBERTI ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos