MUÑOZ BLAS IGNACIO
Informe ejecutivo de MUÑOZ BLAS IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MUÑOZ BLAS IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANYLU SA | Presidente | 17/11/2015 | 25/10/2017 |
ANYLU SA | Consejero | 17/11/2015 | 25/10/2017 |
TRANSPORTES BUYTRAGO SA | Presidente | 19/10/2015 | 13/10/2017 |
TRANSPORTES BUYTRAGO SA | Consejero | 19/10/2015 | 13/10/2017 |
TB EXPRESS BURGOS SL | Apoderado Solidario | 14/09/2016 | 14/02/2017 |
TB EXPRESS BURGOS SL | Presidente | 12/03/2013 | 14/02/2017 |
TB EXPRESS BURGOS SL | Consejero | 12/03/2013 | 14/02/2017 |
TB EXPRESS BURGOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/03/2013 | 14/09/2016 |
ANYLU SA | Presidente | 29/06/2010 | 17/11/2015 |
ANYLU SA | Consejero Delegado | 29/06/2010 | 17/11/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MUÑOZ BLAS IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ BLAS IGNACIO
Empresa: ANYLU SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Muñoz Blas Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9436 , F 95, S 8, H M 81019, I/A 27 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
Empresa: TRANSPORTES BUYTRAGO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Muñoz Blas Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16683 , F 198, S 8, H M 92686, I/A 47 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: TB EXPRESS BURGOS SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Blas Ignacio
- Muñoz Lamberti Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349, L 140, F 191, S 8, H BU 4926, I/A 6 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-09
Empresa: TB EXPRESS BURGOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Gallego Jose Antonio
- Muñoz Blas Ignacio
- Muñoz Lamberti Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349, L 140, F 191, S 8, H BU 4926, I/A 6 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-09
Empresa: ANYLU SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Muñoz Blas Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9436 , F 94, S 8, H M 81019, I/A 26 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Empresa: ANYLU SA
Consejero Delegado
- Muñoz Blas Ignacio
Consejero
Presidente
- Muñoz Blas Ignacio
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9436 , F 94, S 8, H M 81019, I/A 26 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Empresa: TRANSPORTES BUYTRAGO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Muñoz Blas Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16683 , F 197, S 8, H M 92686, I/A 45 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-28
Empresa: TRANSPORTES BUYTRAGO SA
Consejero Delegado
- Muñoz Blas Ignacio
Consejero
Presidente
- Muñoz Blas Ignacio
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16683 , F 197, S 8, H M 92686, I/A 45 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-28
Empresa: TRANSPORTES BUYTRAGO ANDALUCIA SA
Consejero Delegado
- Muñoz Blas Ignacio
Consejero
Presidente
- Muñoz Blas Ignacio
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33912 , F 190, S 8, H M 70073, I/A 59 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Empresa: VASCO EXPRESS BILBAO SL
Administrador Unico
- Muñoz Blas Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 123, S 8, H BI 12244,B , I/ A (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-48
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ BLAS IGNACIO
Mostramos los datos de MUÑOZ BLAS IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ BLAS IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos