MUÑOZ GIVICA MARIA ELENA
Informe ejecutivo de MUÑOZ GIVICA MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MUÑOZ GIVICA MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANYLU SA | Consejero | 29/06/2010 | 17/11/2015 |
PADEL 2.0 SL | Administrador Solidario | 29/05/2013 | 06/10/2015 |
TRANSPORTES BUYTRAGO BARCELONA SL | Consejero | 22/09/2015 | |
TB EXPRESS GUIPUZCOA SL | Consejero | 11/09/2015 | |
TB SUR SL | Presidente | 24/03/2015 | |
TB SUR SL | Consejero | 24/03/2015 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ GIVICA MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ GIVICA MARIA ELENA
Empresa: ANYLU SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9436 , F 94, S 8, H M 81019, I/A 26 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Empresa: PADEL 2.0 SL
Administrador Solidario
- Muñoz Givica Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31094 , F 35, S 8, H M 559611, I/A 2 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Empresa: TB EXPRESS GUIPUZCOA SL
Consejero
- Alabau Cebria Javier
- Muñoz Givica Maria Elena
- Ochayta Muñoz Piluca
- Perez Muñoz Ana Isabel
- Zuazua Bernal Francisco-javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 195, S 8, H SS 15869, I/A 14 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-20
Empresa: TRANSPORTES BUYTRAGO BARCELONA SL
Consejero
- Alabau Cebria Juan Jose
- Barriopedro Estatolero Alfonso
- Muñoz Givica Maria Elena
- Muñoz Lamberti Antonio
- Ochayta Muñoz Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43199 , F 12, S 8, H B 163837, I/A 34 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-08
Empresa: TB SUR SL
Consejero
- Muñoz Givica Maria Elena
- Ochayta Muñoz Maria Cristina
- Ochayta Muñoz Piluca
- Perez Muñoz Monica
Presidente
- Muñoz Givica Maria Elena
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9027 , F 222, S 8, H M 145227, I/A B (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Empresa: PADEL 2.0 SL
Administrador Solidario
- Muñoz Givica Maria Elena
- Perez Muñoz Gonzalo
- Perez Muñoz Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31094 , F 33, S 8, H M 559611, I/A 1 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-28
Empresa: ANYLU SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9436 , F 94, S 8, H M 81019, I/A 24 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-28
Empresa: ANYLU SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9436 , F 94, S 8, H M 81019, I/A 24 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-28
Información de MUÑOZ GIVICA MARIA ELENA
Mostramos los datos de MUÑOZ GIVICA MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ GIVICA MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos