MUÑOA HOSPITAL MIREN GARBIÑE
Informe ejecutivo de MUÑOA HOSPITAL MIREN GARBIÑE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUÑOA HOSPITAL MIREN GARBIÑE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEJARRETA SEGURIDAD SL | Apoderado Mancomunado | 18/05/2018 | |
KEMEN RECUPAC SA | Consejero | 06/10/2010 | 24/04/2013 |
KEMEN RECUPAC SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2009 | 13/10/2011 |
KEMEN RECUPAC SA | Consejero | 27/05/2009 | 06/10/2010 |
VINCULACIONES DE MUÑOA HOSPITAL MIREN GARBIÑE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOA HOSPITAL MIREN GARBIÑE
Empresa: LEJARRETA SEGURIDAD SL
Apoderado Mancomunado
- Muñoa Hospital Aitor
- Muñoa Hospital Miren Garbiñe
- Muñoa Zubillaga Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 179, S 8, H SS 21832, I/A 15 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2528 , F 137, S 8, H SS 9419, I/A 15 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Muñoa Hospital Miren Garbiñe
- Sasieta Oyarbide Larraitz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1484 , F 77, S 8, H SS 9419, I/A 13 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Consejero
- Arcelus Larreategui Javier
- Etxeberria Ikobaltzeta Sabin
- Iriondo Arana Ivan (iban)
- Muñoa Hospital Miren Garbiñe
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1484 , F 77, S 8, H SS 9419, I/A 12 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Consejero
- Arcelus Larreategui Javier
- Muñoa Hospital Miren Garbiñe
- Oyarbide Aldasoro Asier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1484 , F 77, S 8, H SS 9419, I/A 12 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Muñoa Hospital Miren Garbiñe
- Sasieta Oyarbide Larraitz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1484 , F 76, S 8, H SS 9419, I/A 11 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-20
Empresa: KEMEN RECUPAC SA
Consejero
- Arcelus Larreategui Javier
- Muñoa Hospital Miren Garbiñe
- Oyarbide Aldasoro Asier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1484 , F 76, S 8, H SS 9419, I/A 10 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-20
Información de MUÑOA HOSPITAL MIREN GARBIÑE
Mostramos los datos de MUÑOA HOSPITAL MIREN GARBIÑE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOA HOSPITAL MIREN GARBIÑE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos