MUGARZA BERGARETXE NORBERTO
Informe ejecutivo de MUGARZA BERGARETXE NORBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MUGARZA BERGARETXE NORBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAI&BY ARABA SL | Secretario | 08/03/2012 | 08/04/2016 |
BAI&BY ARABA SL | Consejero | 08/03/2012 | 08/04/2016 |
LAN TA LAND SL | Secretario | 21/11/2012 | 01/03/2016 |
LAN TA LAND SL | Consejero | 21/11/2012 | 01/03/2016 |
BAI & BY ON- LINE SL | Secretario | 29/04/2011 | 03/11/2015 |
BAI & BY ON- LINE SL | Consejero | 29/04/2011 | 03/11/2015 |
BEHIN BETIKO SL | Secretario | 14/05/2012 | 02/11/2015 |
BEHIN BETIKO SL | Consejero | 14/05/2012 | 02/11/2015 |
VINCULACIONES DE MUGARZA BERGARETXE NORBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUGARZA BERGARETXE NORBERTO
Empresa: BAI&BY ARABA SL
Consejero
- Gaztelumendi Caballero Berta
- Mugarza Bergaretxe Norberto
- Saenz De Samaniego Gambra Jose Maria
Secretario
- Mugarza Bergaretxe Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 7, S 8, H VI 11445, I/A 7 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-01
Empresa: LAN TA LAND SL
Consejero
- Gaztelumendi Caballero Berta
- Mugarza Bergaretxe Norberto
- Saenz De Samaniego Gambra Jose Maria
Presidente
Secretario
- Mugarza Bergaretxe Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 90, S 8, H NA 14074, I/A 9 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-31
Empresa: BAI & BY ON- LINE SL
Consejero
- Gaztelumendi Berta
- Mugarza Bergaretxe Norberto
- Saenz De Samaniego Gambra Jose Maria
Secretario
- Mugarza Bergaretxe Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4047 , F 225, S 8, H BI 31136, I/A 9 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-48
Empresa: BEHIN BETIKO SL
Consejero
- Gaztelumendi Caballero Berta
- Mugarza Bergaretxe Norberto
- Saenz De Samaniego Gambra Jose Maria
Secretario
- Mugarza Bergaretxe Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3655 , F 174, S 8, H BI 21770, I/A 7 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-48
Empresa: LAN TA LAND SL
Consejero
- Gaztelumendi Caballero Berta
- Illarramendi Irure Marga
- Mugarza Bergaretxe Norberto
- Saenz De Samaniego Gambra Jose Maria
Presidente
Secretario
- Mugarza Bergaretxe Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 86, S 8, H NA 14074, I/A 7 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-31
Empresa: BEHIN BETIKO SL
Consejero
- Gaztelumendi Caballero Berta
- Ilarramendi Irure Marga
- Mugarza Bergaretxe Norberto
- Saenz De Samaniego Gambra Jose Maria
Presidente
Secretario
- Mugarza Bergaretxe Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3655 , F 46, S 8, H BI 21770, I/A 5 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-48
Empresa: BAI&BY ARABA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
- Brull Kintana Israel
- Gaztelumendi Caballero Berta
- Ilarramendi Irure Marga
- Mugarza Bergaretxe Norberto
- Saenz De Samaniego Gambra Jose Maria
Presidente
Secretario
- Mugarza Bergaretxe Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1246 , F 99, S 8, H VI 11445, I/A 4 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-01
Empresa: BAI & BY ON- LINE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
- Brull Kintana Israel
- Gaztelumendi Berta
- Ilarramendi Irure Marga
- Mugarza Bergaretxe Norberto
- Saenz De Samaniego Gambra Jose Maria
Presidente
Secretario
- Mugarza Bergaretxe Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4047 , F 55, S 8, H BI 31136, I/A 6 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-48
Información de MUGARZA BERGARETXE NORBERTO
Mostramos los datos de MUGARZA BERGARETXE NORBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUGARZA BERGARETXE NORBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos