GAZTELUMENDI BERTA
Informe ejecutivo de GAZTELUMENDI BERTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GAZTELUMENDI BERTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAI & BY ON- LINE SL | Consejero | 29/04/2011 | 03/11/2015 |
BAI & BY OSOA SL | Consejero | 16/03/2012 | 02/11/2015 |
VINCULACIONES DE GAZTELUMENDI BERTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAZTELUMENDI BERTA
Empresa: BAI & BY ON- LINE SL
Consejero
- Gaztelumendi Berta
- Mugarza Bergaretxe Norberto
- Saenz De Samaniego Gambra Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4047 , F 225, S 8, H BI 31136, I/A 9 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-48
Empresa: BAI & BY OSOA SL
Consejero
- Gaztelumendi Berta
- Mugarza Bergareche Norberto
- Saenz De Samaniego Gambra Jose Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5273 , F 181, S 8, H BI 51320, I/A 8 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-48
Empresa: BAI & BY OSOA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4904 , F 224, S 8, H BI 51320, I/A 5 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-48
Empresa: BAI & BY ON- LINE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4047 , F 55, S 8, H BI 31136, I/A 6 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-48
Información de GAZTELUMENDI BERTA
Mostramos los datos de GAZTELUMENDI BERTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAZTELUMENDI BERTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos