PAGAGEGI AULESTIARTE JAVIER
Informe ejecutivo de PAGAGEGI AULESTIARTE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PAGAGEGI AULESTIARTE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAN TA LAND SL | Apoderado | 21/11/2012 | 26/07/2013 |
BAI & BY OSOA SL | Apoderado | 14/03/2013 | |
BEHIN BETIKO SL | Apoderado | 14/03/2013 | |
BAI & BY ON- LINE SL | Apoderado | 09/11/2012 | 14/03/2013 |
BAI&BY GIPUZKOA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/04/2012 | 13/03/2013 |
VINCULACIONES DE PAGAGEGI AULESTIARTE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAGAGEGI AULESTIARTE JAVIER
Empresa: LAN TA LAND SL
Apoderado
- Goenaga Egia Miren Oihana
- Pagagegi Aulestiarte Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 88, S 8, H NA 14074, I/A 8 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-31
Empresa: BEHIN BETIKO SL
Apoderado
- Goenaga Egia Miren Oihana
- Pagagegi Aulestiarte Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3655 , F 49, S 8, H BI 21770, I/A 6 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-48
Empresa: BAI & BY OSOA SL
Apoderado
- Goenaga Egia Miren Oihana
- Pagagegi Aulestiarte Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5273 , F 180, S 8, H BI 51320, I/A 7 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-48
Empresa: BAI & BY ON- LINE SL
Apoderado
- Goenaga Egia Miren Oihana
- Pagagegi Aulestiarte Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4047 , F 224, S 8, H BI 31136, I/A 8 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-48
Empresa: BAI&BY GIPUZKOA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Goenaga Egia Miren Oihana
- Pagagegi Aulestiarte Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243 , F 167, S 8, H SS 27371, I/A 5 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-20
Empresa: LAN TA LAND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 86, S 8, H NA 14074, I/A 7 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-31
Empresa: BAI & BY ON- LINE SL
Apoderado
- Goenaga Egia Miren Oihana
- Pagagegi Aulestiarte Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4047 , F 221, S 8, H BI 31136, I/A 7 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-48
Empresa: BAI&BY GIPUZKOA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Goenaga Egia Miren Oihana
- Pagagegi Aulestiarte Javier
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243 , F 165, S 8, H SS 27371, I/A 4 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-20
Información de PAGAGEGI AULESTIARTE JAVIER
Mostramos los datos de PAGAGEGI AULESTIARTE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAGAGEGI AULESTIARTE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos