MOYA TENORIO CONCEPCION
Informe ejecutivo de MOYA TENORIO CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOYA TENORIO CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGL TRANSPORTES ESPECIALES SL | REPR.143 RRM | 15/02/2021 | |
BANMOY PATRIMONIAL SL | REPR.143 RRM | 15/02/2021 | |
GRUPO H.A.B. VALLES SL | Administrador Solidario | 05/02/2021 |
VINCULACIONES DE MOYA TENORIO CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYA TENORIO CONCEPCION
Empresa: AGL TRANSPORTES ESPECIALES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Moya Tenorio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35078 , F 69, S 8, H B 260123, I/A 8 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Empresa: AGL TRANSPORTES ESPECIALES SL
Administrador Unico
- Moya Tenorio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35078 , F 69, S 8, H B 260123, I/A 8 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Empresa: BANMOY PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Moya Tenorio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34028 , F 132, S 8, H B 239267, I/A 5 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Empresa: BANMOY PATRIMONIAL SL
Administrador Solidario
- Bandera Rodriguez Jose Antonio
- Moya Tenorio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34028 , F 132, S 8, H B 239267, I/A 5 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Empresa: GRUPO H.A.B. VALLES SL
Administrador Solidario
- Bandera Rodriguez Jose Antonio
- Moya Tenorio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47653 , F 176, S 8, H B 558387, I/A 1 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-08
Empresa: BANMOY PATRIMONIAL SL
Administrador Solidario
- Bandera Rodriguez Jose Antonio
- Moya Tenorio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34028 , F 132, S 8, H B 239267, I/A 4 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-08
Empresa: BANMOY PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Moya Tenorio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34028 , F 132, S 8, H B 239267, I/A 4 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-08
Liquidador Solidario
- Mendez Sanchez Manuel
- Moya Tenorio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20576 , F 166, S 8, H M 364228, I/A 2 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Administrador Solidario
- Mendez Sanchez Manuel
- Moya Tenorio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20576 , F 166, S 8, H M 364228, I/A 2 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Información de MOYA TENORIO CONCEPCION
Mostramos los datos de MOYA TENORIO CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYA TENORIO CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos