BANDERA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de BANDERA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BANDERA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HBM EUROPEA DE TRANSPORTES DEL AIRE SL | REPR.143 RRM | 15/02/2021 | |
GRUPO H.A.B. VALLES SL | Administrador Solidario | 05/02/2021 | |
AGL TRANSPORTES ESPECIALES SL | Apoderado Solidario | 23/07/2013 |
VINCULACIONES DE BANDERA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BANDERA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Bandera Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 221, S 8, H B 93390, I/A 17 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Administrador Unico
- Bandera Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45561 , F 221, S 8, H B 93390, I/A 17 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Empresa: BANMOY PATRIMONIAL SL
Administrador Solidario
- Bandera Rodriguez Jose Antonio
- Moya Tenorio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34028 , F 132, S 8, H B 239267, I/A 5 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Empresa: GRUPO H.A.B. VALLES SL
Administrador Solidario
- Bandera Rodriguez Jose Antonio
- Moya Tenorio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47653 , F 176, S 8, H B 558387, I/A 1 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-08
Empresa: BANMOY PATRIMONIAL SL
Administrador Solidario
- Bandera Rodriguez Jose Antonio
- Moya Tenorio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34028 , F 132, S 8, H B 239267, I/A 4 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-08
Empresa: AGL TRANSPORTES ESPECIALES SL
Apoderado Solidario
- Bandera Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35078 , F 67, S 8, H B 260123, I/A 5 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-08
Información de BANDERA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de BANDERA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BANDERA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos