MENDEZ SANCHEZ MANUEL
Informe ejecutivo de MENDEZ SANCHEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MENDEZ SANCHEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMETRANS SAL | Administrador Solidario | 15/06/2009 |
VINCULACIONES DE MENDEZ SANCHEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ SANCHEZ MANUEL
Empresa: CAMETRANS SAL
Administrador Solidario
- Campos Barrero Maria Magdalena
- Mendez Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6395 , F 121, S 8, H M 104223, I/A 8 (02/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-28
Empresa: CAMETRANS SAL
Administrador Solidario
- Campos Barrero Maria Magdalena
- Mendez Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6395 , F 121, S 8, H M 104223, I/A 7 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-28
Liquidador Solidario
- Mendez Sanchez Manuel
- Moya Tenorio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20576 , F 166, S 8, H M 364228, I/A 2 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Administrador Solidario
- Mendez Sanchez Manuel
- Moya Tenorio Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20576 , F 166, S 8, H M 364228, I/A 2 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Empresa: CAMETRANS SAL
Administrador Solidario
- Campos Barrero Maria Magdalena
- Mendez Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6395 , F 120, S 8, H M 104223, I/A 6 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
Empresa: CAMETRANS SAL
Consejero Delegado Solidario
- Campos Barrero Maria Magdalena
- Campos Martos Jose
- Mendez Sanchez Manuel
Consejero
- Barrero Medina Ana
- Campos Barrero Maria Magdalena
- Campos Martos Jose
- Mendez Sanchez Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Mendez Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6395 , F 120, S 8, H M 104223, I/A 6 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
Información de MENDEZ SANCHEZ MANUEL
Mostramos los datos de MENDEZ SANCHEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ SANCHEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos