CAMPOS BARRERO MARIA MAGDALENA
Informe ejecutivo de CAMPOS BARRERO MARIA MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMPOS BARRERO MARIA MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES IVARTEL SL | Apoderado Mancomunado | 12/06/2020 | |
CAMETRANS SAL | Administrador Solidario | 15/06/2009 |
VINCULACIONES DE CAMPOS BARRERO MARIA MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOS BARRERO MARIA MAGDALENA
Empresa: CAMETRANS SAL
Administrador Solidario
- Campos Barrero Maria Magdalena
- Mendez Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6395 , F 121, S 8, H M 104223, I/A 8 (02/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-28
Empresa: TRANSPORTES IVARTEL SL
Apoderado Mancomunado
- Campos Barrero Maria Magdalena
- Valverde Sanchez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38998 , F 152, S 8, H M 166994, I/A 22 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-28
Empresa: CAMETRANS SAL
Administrador Solidario
- Campos Barrero Maria Magdalena
- Mendez Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6395 , F 121, S 8, H M 104223, I/A 7 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-28
Empresa: CAMETRANS SAL
Administrador Solidario
- Campos Barrero Maria Magdalena
- Mendez Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6395 , F 120, S 8, H M 104223, I/A 6 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
Empresa: CAMETRANS SAL
Consejero Delegado Solidario
- Campos Barrero Maria Magdalena
- Campos Martos Jose
- Mendez Sanchez Manuel
Consejero
- Barrero Medina Ana
- Campos Barrero Maria Magdalena
- Campos Martos Jose
- Mendez Sanchez Manuel
Presidente
Secretario
- Campos Barrero Maria Magdalena
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6395 , F 120, S 8, H M 104223, I/A 6 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
Información de CAMPOS BARRERO MARIA MAGDALENA
Mostramos los datos de CAMPOS BARRERO MARIA MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOS BARRERO MARIA MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos