MOYA GOMEZ ALMUDENA
Informe ejecutivo de MOYA GOMEZ ALMUDENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE MOYA GOMEZ ALMUDENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYA GOMEZ ALMUDENA
Empresa: RAIL OIL SL
Administrador Solidario
- Calleja Araque Antonia
- Calleja Araque Isidoro
- Moya Gomez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 132, S 8, H CU 4647, I/A 9 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-16
Empresa: TRANSMILATRIZ SL
Apoderado
- Benitez Perez Julian
- Calleja Araque Antonia
- Calleja Araque Antonia
- Calleja Araque Vicente
- Moya Gomez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537 , F 190, S 8, H CU 3686, I/A 15 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-16
Empresa: TRANSVIBECA SL
Apoderado Solidario
- Moya Gomez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 201, S 8, H CU 2782, I/A 13 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-16
Empresa: TRANSCAR LOGISTICA SL
Apoderado
- Moya Gomez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28885 , F 166, S 8, H M 520110, I/A 5 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-28
Empresa: TRANSVIBECA SL
Apoderado Solidario
- Esteso Jimenez Jesus
- Moya Gomez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 198, S 8, H CU 2782, I/A 5 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-16
Información de MOYA GOMEZ ALMUDENA
Mostramos los datos de MOYA GOMEZ ALMUDENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYA GOMEZ ALMUDENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos