CALLEJA ARAQUE VICENTE
Informe ejecutivo de CALLEJA ARAQUE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CALLEJA ARAQUE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTISERVICIOS HERRANDO SL | Apoderado | 25/04/2013 |
VINCULACIONES DE CALLEJA ARAQUE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALLEJA ARAQUE VICENTE
Empresa: MULTISERVICIOS HERRANDO SL
Apoderado
- Calleja Araque Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1159 , F 225, S 8, H TO 18724, I/A 11 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-45
Empresa: RAIL OIL SL
Apoderado
- Calleja Araque Vicente
- Calleja Araque Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 132, S 8, H CU 4647, I/A 9 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-16
Empresa: TRANSMILATRIZ SL
Apoderado
- Benitez Perez Julian
- Calleja Araque Antonia
- Calleja Araque Antonia
- Calleja Araque Vicente
- Moya Gomez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537 , F 190, S 8, H CU 3686, I/A 15 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-16
Empresa: TRANSVIBECA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Benitez Perez Julian
- Calleja Araque Vicente
- Escudero Laserna Maria Llanos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 201, S 8, H CU 2782, I/A 13 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-16
Empresa: TRANSVIBECA SL
Apoderado
- Calleja Araque Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 209, S 8, H CU 2782, I/A 8 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-16
Empresa: TRANSVIBECA SL
Administrador Unico
- Calleja Araque Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244 , F 225, S 8, H CU 2782, I/A 4 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-16
Información de CALLEJA ARAQUE VICENTE
Mostramos los datos de CALLEJA ARAQUE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALLEJA ARAQUE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos