ESTESO JIMENEZ JESUS
Informe ejecutivo de ESTESO JIMENEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESTESO JIMENEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSVIBECA SL | Apoderado Solidario | 05/03/2009 |
VINCULACIONES DE ESTESO JIMENEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESTESO JIMENEZ JESUS
Empresa: RUMOIL 2 SL
Administrador Unico
- Esteso Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 22, S 8, H CU 2657, I/A 10 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-16
Empresa: TRANSVIBECA SL
Administrador Solidario
- Esteso Jimenez Jesus
- Fernandez Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 201, S 8, H CU 2782, I/A 13 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-16
Empresa: TRANSVIBECA SL
Administrador Solidario
- Esteso Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 199, S 8, H CU 2782, I/A 12 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-16
Empresa: TRANSVIBECA SL
Apoderado Solidario
- Esteso Jimenez Jesus
- Moya Gomez Almudena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 198, S 8, H CU 2782, I/A 5 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-16
Información de ESTESO JIMENEZ JESUS
Mostramos los datos de ESTESO JIMENEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESTESO JIMENEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos