MOURE LAMELA SERGIO
Informe ejecutivo de MOURE LAMELA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOURE LAMELA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCANIA HISPANIA SA | Apoderado | 04/06/2019 | 31/07/2020 |
SCANIA HISPANIA SA | Apoderado Mancomunado | 24/10/2014 | 04/06/2019 |
SCANIA HISPANIA SA | Apoderado | 19/05/2017 | 04/06/2019 |
SCANIA REAL ESTATE HISPANIA SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2018 | |
SCANIA HISPANIA SA | Apoderado | 08/01/2010 | 19/05/2017 |
VINCULACIONES DE MOURE LAMELA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOURE LAMELA SERGIO
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 219, S 8, H M 118696, I/A 136 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 215, S 8, H M 118696, I/A 128 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 215, S 8, H M 118696, I/A 128 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-28
Empresa: SCANIA REAL ESTATE HISPANIA SL
Apoderado Mancomunado
- Martinez Rodriguez Luis Miguel
- Moure Lamela Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36891 , F 159, S 8, H M 660034, I/A 4 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 153, S 8, H M 118696, I/A 117 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 153, S 8, H M 118696, I/A 117 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arias Lozano Jose Gabriel
- Barral Fonseca Roberto
- Carlbaum Jesper-mathias
- Cortezon Marques Ignacio
- Deniz Holtmann Pedro Enrique
- Falomir Gonzalez Miguel
- Hernandez Vannini Emilio Jose
- Laure Benitez Juan Manuel
- Martinez Rodriguez Luis Miguel
- Moure Lamela Sergio
- Thomas Tharna Jacob Ernst
- Vara Regidor Rafael
- Vazquez Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 142, S 8, H M 118696, I/A 98 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17848 , F 216, S 8, H M 118696, I/A 72 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
Información de MOURE LAMELA SERGIO
Mostramos los datos de MOURE LAMELA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOURE LAMELA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos