BARRAL FONSECA ROBERTO
Informe ejecutivo de BARRAL FONSECA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BARRAL FONSECA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCANIA HISPANIA SA | Presidente | 21/01/2022 | |
SCANIA HISPANIA SA | Consejero | 21/01/2022 |
VINCULACIONES DE BARRAL FONSECA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRAL FONSECA ROBERTO
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Consejero
- Barral Fonseca Roberto
Presidente
- Barral Fonseca Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 224, S 8, H M 118696, I/A 144 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Barral Fonseca Roberto
- Calvarro Villaron Javier
- Vazquez Martin Angel
- Vazquez Martin Angel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 219, S 8, H M 118696, I/A 136 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Empresa: SCANIA REAL ESTATE HISPANIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Barral Fonseca Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 177, S 8, H M 660034, I/A 8 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Empresa: SCAVALENCIA SA
Vicesecret.
- Barral Fonseca Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3911, L 1223, F 79, S 8, H V 16613, I/A 32 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-46
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Consejero
- Barral Fonseca Roberto
- Gunnar Hermansen Bo Soren
Secretario
- Barral Fonseca Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 152, S 8, H M 118696, I/A 114 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barral Fonseca Roberto
- Barral Fonseca Roberto
Apoderado Mancomunado
- Barral Fonseca Roberto
- Barral Fonseca Roberto
- Barral Fonseca Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 151, S 8, H M 118696, I/A 113 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-28
Empresa: SCANIA HISPANIA HOLDING SL
Apoderado
- Barral Fonseca Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28181 , F 174, S 8, H M 273902, I/A 21 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 150, S 8, H M 118696, I/A 112 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 148, S 8, H M 118696, I/A 108 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Consejero
- Barral Fonseca Roberto
- Gunnar Hermansen Bo Soren
Presidente
Secretario
- Barral Fonseca Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 147, S 8, H M 118696, I/A 107 (26/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
VER MAS ACTOS
Información de BARRAL FONSECA ROBERTO
Mostramos los datos de BARRAL FONSECA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRAL FONSECA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos