MENESES FERREZUELO GUILLERMO
Informe ejecutivo de MENESES FERREZUELO GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MENESES FERREZUELO GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCANIA REAL ESTATE HISPANIA SL | Apoderado Mancomunado | 17/01/2018 | 30/09/2020 |
SCANIA HISPANIA HOLDING SL | Apoderado Mancomunado | 29/04/2016 | 03/08/2020 |
SCANIA HISPANIA SA | Apoderado | 04/06/2019 | 31/07/2020 |
SCANIA HISPANIA SA | Apoderado | 31/07/2020 | |
SCANIA HISPANIA SA | Apoderado | 25/09/2012 | 31/07/2020 |
SCANIA HISPANIA SA | Apoderado Mancomunado | 20/03/2015 | 31/07/2020 |
SCANIA REAL ESTATE HISPANIA SL | Apoderado Mancomunado | 23/10/2017 | 17/01/2018 |
VINCULACIONES DE MENESES FERREZUELO GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENESES FERREZUELO GUILLERMO
Empresa: SCANIA REAL ESTATE HISPANIA SL
Apoderado Mancomunado
- Meneses Ferrezuelo Guillermo
- Per Ola Lindeberg Tommy
- Sorensson Hans Martin
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 179, S 8, H M 660034, I/A 12 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28
Empresa: SCANIA HISPANIA HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
- Martin Sorensson Hans
- Meneses Ferrezuelo Guillermo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28181 , F 178, S 8, H M 273902, I/A 27 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado
- Meneses Ferrezuelo Guillermo
Apoderado
- Meneses Ferrezuelo Guillermo
- Meneses Ferrezuelo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 219, S 8, H M 118696, I/A 135 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 215, S 8, H M 118696, I/A 128 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-28
Empresa: SCANIA REAL ESTATE HISPANIA SL
Apoderado Mancomunado
- Meneses Ferrezuelo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36891 , F 159, S 8, H M 660034, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Empresa: SCANIA REAL ESTATE HISPANIA SL
Apoderado Mancomunado
- Meneses Ferrezuelo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36891 , F 159, S 8, H M 660034, I/A 3 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Empresa: SCANIA REAL ESTATE HISPANIA SL
Apoderado Mancomunado
- Meneses Ferrezuelo Guillermo
- Vazquez Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1783, L 1783, F 216, S 8, H PO 2928, I/A 23 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-36
Empresa: SCANIA HISPANIA HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
- Martin Sorensson Hans
- Meneses Ferrezuelo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28181 , F 175, S 8, H M 273902, I/A 22 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Barral Fonseca Roberto
- Calvarro Villaron Javier
- Cortezon Marques Ignacio
- Meneses Ferrezuelo Guillermo
- Thomas Tharna Jacob Ernst
- Vara Regidor Rafael
- Vazquez Martin Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 146, S 8, H M 118696, I/A 105 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Empresa: SCANIA HISPANIA SA
Apoderado
- Meneses Ferrezuelo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17848 , F 222, S 8, H M 118696, I/A 84 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
Información de MENESES FERREZUELO GUILLERMO
Mostramos los datos de MENESES FERREZUELO GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENESES FERREZUELO GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos