MOSQUERA NAVARRO MARIA ARANZAZU
Informe ejecutivo de MOSQUERA NAVARRO MARIA ARANZAZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MOSQUERA NAVARRO MARIA ARANZAZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDITORIAL ARANZADI SA | Apoderado | 21/09/2023 | |
LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/09/2023 | |
LA LEY ELEARNING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2023 | |
EDITORIAL ARANZADI SA | Apoderado | 03/07/2023 | |
LA LEY ELEARNING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2023 | |
LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA | Apoderado | 02/03/2023 | |
EDITORIAL ARANZADI SA | Apoderado | 10/12/2019 | |
TRUCK AND WHEEL PARTS SL | Apoderado | 20/11/2017 | |
TRUCK AND WHEEL LOGISTICS SL | Apoderado | 20/11/2017 | |
TRUCK AND WHEEL SL | Apoderado | 20/11/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MOSQUERA NAVARRO MARIA ARANZAZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOSQUERA NAVARRO MARIA ARANZAZU
Empresa: EDITORIAL ARANZADI SA
Apoderado
- Abad Basaburua Maria Del Mar
- Cadenas Rodriguez Jesus
- Calero Del Campo Manuel
- Castillo Artieda Diana Patricia
- Dominguez Lopez Jesus
- Dominguez Pina Emilio
- Dura Purroy Patricia Elena
- Galan Gonzalez Pablo
- Galan Lorda Enrique
- Galindo Gayarre Elisa
- Lasterra Sanchez Maria Cristina
- Medina Garcia Jose
- Moreno Martin Alberto
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
- Olarra Zorrozua Juan Carlos
- Pascual Martinez Maria Begoña
- Perez- Olleros Arias Beatriz
- Pita Ortega Jaime
- Retana Gil Cristina
- Rodriguez Molinero Maria Elena
- Sainz Pardo Zaragoza Bernardo
- Saiz Nuño Olga
- Sanchez Velasco Vicente
- Urdaniz Baztan Jesus Maria
- Urrutia Sagardia Ignacio
- Vazquez Carus Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 116, S 8, H NA 14302, I/A 158 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-31
Empresa: LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44635 , F 180, S 8, H M 201581, I/A 90 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-28
Empresa: LA LEY ELEARNING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cadenas Rodriguez Jesus Manuel
- Castillo Artieda Diana Patricia
- Dominguez Pina Emilio
- Galan Gonzalez Pablo
- Galan Lorda Enrique
- Galindo Gayarre Elisa
- Medina Garcia Jose
- Moreno Martin Alberto
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
- Perez- Olleros Arias Beatriz
- Pita Ortega Jaime
- Retana Gil Cristina
- Sainz Pardo Zaragoza Bernardo
- Saiz Nuño Olga
- Sanchez Velasco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 56, S 8, H M 530769, I/A 19 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-28
Empresa: EDITORIAL ARANZADI SA
Apoderado
- Calero Del Campo Manuel
- Castillo Artieda Diana Patricia
- Dominguez Lopez Jesus
- Galan Lorda Enrique
- Galindo Gayarre Elisa
- Medina Garcia Jose
- Moreno Martin Alberto
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
- Olarra Zorrozua Juan Carlos
- Pita Ortega Jaime
- Retana Gil Cristina
- Rodriguez Molinero Maria Elena
- Saiz Nuño Olga
- Sanchez Velasco Vicente
- Urrutia Sagardia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 113, S 8, H NA 14302, I/A 157 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-31
Empresa: LA LEY ELEARNING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 52, S 8, H M 530769, I/A 18 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Empresa: LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA
Apoderado
- Calero Del Campo Manuel
- Castillo Artieda Diana Patricia
- Dominguez Lopez Jesus
- Galan Lorda Enrique
- Galindo Gayarre Elisa
- Medina Garcia Jose
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
- Olarra Zorrozua Juan Carlos
- Pita Ortega Jaime
- Retana Gil Cristina
- Rodriguez Molinero Maria Elena
- Sainz Pardo Zaragoza Bernardo
- Saiz Nuño Olga
- Sanchez Velasco Vicente
- Urrutia Sagardia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35264 , F 26, S 8, H M 201581, I/A 89 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: TRUCK AND WHEEL STOCKS SL
Apoderado
- Caballero Lanz Ladix
- Iriarte Jorajuria Martin
- Legasa Sagaseta Aurelio
- Llonis Iribarren Alfredo
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
- Pulido Ortega Jose Carlos
- Pulido Ortega Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1401 , F 168, S 8, H NA 27853, I/A 10 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-31
Empresa: SETLAND SL
Apoderado
- Caballero Lanz Ladix
- Garmendia Celayeta Juan Ignacio
- Iriarte Jorajuria Martin
- Legasa Sagaseta Aurelio
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
- Romera Alonso Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 40, S 8, H NA 29944, I/A 11 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-31
Empresa: FIDALCO LOGISTICS SL
Apoderado
- Caballero Lanz Ladix
- Garcia Corpa Juan Ignacio
- Iriarte Jorajuria Martin
- Jimenez Colina Jacinto
- Legasa Sagaseta Aurelio
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 104, S 8, H NA 29950, I/A 9 (26/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-31
Empresa: FIDALCO LOGISTICS BARCELONA SL
Apoderado
- Caballero Lanz Ladix
- Iriarte Jorajuria Jose Martin
- Legasa Sagaseta Aurelio
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1866 , F 104, S 8, H NA 37059, I/A 6 (26/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-31
VER MAS ACTOS
Información de MOSQUERA NAVARRO MARIA ARANZAZU
Mostramos los datos de MOSQUERA NAVARRO MARIA ARANZAZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOSQUERA NAVARRO MARIA ARANZAZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos