MEDINA GARCIA JOSE
Informe ejecutivo de MEDINA GARCIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MEDINA GARCIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDITORIAL ARANZADI SA | Apoderado | 21/09/2023 | |
LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA | Apoderado Mancomunado | 14/09/2023 | |
LA LEY ELEARNING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2023 | |
EDITORIAL ARANZADI SA | Apoderado | 03/07/2023 | |
LA LEY ELEARNING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2023 | |
LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA | Apoderado | 02/03/2023 | |
LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA | Apoderado | 25/07/2013 |
VINCULACIONES DE MEDINA GARCIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MEDINA GARCIA JOSE
Empresa: EDITORIAL ARANZADI SA
Apoderado
- Abad Basaburua Maria Del Mar
- Cadenas Rodriguez Jesus
- Calero Del Campo Manuel
- Castillo Artieda Diana Patricia
- Dominguez Lopez Jesus
- Dominguez Pina Emilio
- Dura Purroy Patricia Elena
- Galan Gonzalez Pablo
- Galan Lorda Enrique
- Galindo Gayarre Elisa
- Lasterra Sanchez Maria Cristina
- Medina Garcia Jose
- Moreno Martin Alberto
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
- Olarra Zorrozua Juan Carlos
- Pascual Martinez Maria Begoña
- Perez- Olleros Arias Beatriz
- Pita Ortega Jaime
- Retana Gil Cristina
- Rodriguez Molinero Maria Elena
- Sainz Pardo Zaragoza Bernardo
- Saiz Nuño Olga
- Sanchez Velasco Vicente
- Urdaniz Baztan Jesus Maria
- Urrutia Sagardia Ignacio
- Vazquez Carus Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 116, S 8, H NA 14302, I/A 158 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-31
Empresa: LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Cadenas Rodriguez Jesus Manuel
- Medina Garcia Jose
- Sainz Pardo Zaragoza Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44635 , F 180, S 8, H M 201581, I/A 90 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-28
Empresa: LA LEY ELEARNING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cadenas Rodriguez Jesus Manuel
- Castillo Artieda Diana Patricia
- Dominguez Pina Emilio
- Galan Gonzalez Pablo
- Galan Lorda Enrique
- Galindo Gayarre Elisa
- Medina Garcia Jose
- Moreno Martin Alberto
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
- Perez- Olleros Arias Beatriz
- Pita Ortega Jaime
- Retana Gil Cristina
- Sainz Pardo Zaragoza Bernardo
- Saiz Nuño Olga
- Sanchez Velasco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 56, S 8, H M 530769, I/A 19 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-28
Empresa: EDITORIAL ARANZADI SA
Apoderado
- Calero Del Campo Manuel
- Castillo Artieda Diana Patricia
- Dominguez Lopez Jesus
- Galan Lorda Enrique
- Galindo Gayarre Elisa
- Medina Garcia Jose
- Moreno Martin Alberto
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
- Olarra Zorrozua Juan Carlos
- Pita Ortega Jaime
- Retana Gil Cristina
- Rodriguez Molinero Maria Elena
- Saiz Nuño Olga
- Sanchez Velasco Vicente
- Urrutia Sagardia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 113, S 8, H NA 14302, I/A 157 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-31
Empresa: LA LEY ELEARNING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 52, S 8, H M 530769, I/A 18 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Empresa: LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA
Apoderado
- Calero Del Campo Manuel
- Castillo Artieda Diana Patricia
- Dominguez Lopez Jesus
- Galan Lorda Enrique
- Galindo Gayarre Elisa
- Medina Garcia Jose
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
- Olarra Zorrozua Juan Carlos
- Pita Ortega Jaime
- Retana Gil Cristina
- Rodriguez Molinero Maria Elena
- Sainz Pardo Zaragoza Bernardo
- Saiz Nuño Olga
- Sanchez Velasco Vicente
- Urrutia Sagardia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35264 , F 26, S 8, H M 201581, I/A 89 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: YOSEMHITE CONSULTING SA
Apoderado
- Medina Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31373 , F 157, S 8, H M 7879, I/A 44 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
Empresa: ODGERS BERNDTSON SA
Consejero Delegado Solidario
- Medina Garcia Jose
- Pedreira De Pinho Sonia Maria
Consejero
- Balmaseda Arias Davila Manuel
- Medina Garcia Jose
- Pedreira De Pinho Sonia Maria
Presidente
- Medina Garcia Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28798 , F 113, S 8, H M 28518, I/A 34 M (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
Empresa: TIENDAS MEDINA SL
Administrador Unico
- Medina Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 971 , F 26, S 8, H GR 19193, I/A 5 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-18
Empresa: RAY HUMAN CAPITAL SA
Apoderado
- Medina Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26872 , F 218, S 8, H M 7879, I/A 36 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-28
VER MAS ACTOS
Información de MEDINA GARCIA JOSE
Mostramos los datos de MEDINA GARCIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MEDINA GARCIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos