GALINDO GAYARRE ELISA
Informe ejecutivo de GALINDO GAYARRE ELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GALINDO GAYARRE ELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA | Apoderado | 02/03/2023 | 16/02/2024 |
LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/09/2023 | 16/02/2024 |
LA LEY ELEARNING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/02/2024 | |
LA LEY ELEARNING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2023 | 01/02/2024 |
LA LEY ELEARNING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2023 | 01/02/2024 |
EDITORIAL ARANZADI SA | Apoderado | 03/07/2023 | 17/01/2024 |
EDITORIAL ARANZADI SA | Apoderado | 21/09/2023 | 17/01/2024 |
EDITORIAL ARANZADI SA | Apoderado | 17/01/2024 | |
EDITORIAL ARANZADI SA | Apoderado | 19/06/2017 | 07/10/2019 |
VINCULACIONES DE GALINDO GAYARRE ELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALINDO GAYARRE ELISA
Empresa: LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diego Arriero Jose Jacinto
- Galindo Gayarre Elisa
Apoderado
- Diego Arriero Jose Jacinto
- Dominguez Lopez Jesus
- Galindo Gayarre Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44635 , F 186, S 8, H M 201581, I/A 92 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-28
Empresa: LA LEY ELEARNING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diego Arriero Jose Jacinto
- Dominguez Lopez Jesus
- Galindo Gayarre Elisa
- Galindo Gayarre Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 60, S 8, H M 530769, I/A 20 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Empresa: EDITORIAL ARANZADI SA
Apoderado
- Dominguez Lopez Jesus
- Dominguez Lopez Jesus
- Galindo Gayarre Elisa
- Galindo Gayarre Elisa
- Galindo Gayarre Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46231 , F 50, S 8, H M 208628, I/A 8 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: EDITORIAL ARANZADI SA
Apoderado
- Abad Basaburua Maria Del Mar
- Cadenas Rodriguez Jesus
- Calero Del Campo Manuel
- Castillo Artieda Diana Patricia
- Dominguez Lopez Jesus
- Dominguez Pina Emilio
- Dura Purroy Patricia Elena
- Galan Gonzalez Pablo
- Galan Lorda Enrique
- Galindo Gayarre Elisa
- Lasterra Sanchez Maria Cristina
- Medina Garcia Jose
- Moreno Martin Alberto
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
- Olarra Zorrozua Juan Carlos
- Pascual Martinez Maria Begoña
- Perez- Olleros Arias Beatriz
- Pita Ortega Jaime
- Retana Gil Cristina
- Rodriguez Molinero Maria Elena
- Sainz Pardo Zaragoza Bernardo
- Saiz Nuño Olga
- Sanchez Velasco Vicente
- Urdaniz Baztan Jesus Maria
- Urrutia Sagardia Ignacio
- Vazquez Carus Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 116, S 8, H NA 14302, I/A 158 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-31
Empresa: LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44635 , F 180, S 8, H M 201581, I/A 90 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-28
Empresa: LA LEY ELEARNING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cadenas Rodriguez Jesus Manuel
- Castillo Artieda Diana Patricia
- Dominguez Pina Emilio
- Galan Gonzalez Pablo
- Galan Lorda Enrique
- Galindo Gayarre Elisa
- Medina Garcia Jose
- Moreno Martin Alberto
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
- Perez- Olleros Arias Beatriz
- Pita Ortega Jaime
- Retana Gil Cristina
- Sainz Pardo Zaragoza Bernardo
- Saiz Nuño Olga
- Sanchez Velasco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 56, S 8, H M 530769, I/A 19 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-28
Empresa: EDITORIAL ARANZADI SA
Apoderado
- Calero Del Campo Manuel
- Castillo Artieda Diana Patricia
- Dominguez Lopez Jesus
- Galan Lorda Enrique
- Galindo Gayarre Elisa
- Medina Garcia Jose
- Moreno Martin Alberto
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
- Olarra Zorrozua Juan Carlos
- Pita Ortega Jaime
- Retana Gil Cristina
- Rodriguez Molinero Maria Elena
- Saiz Nuño Olga
- Sanchez Velasco Vicente
- Urrutia Sagardia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981 , F 113, S 8, H NA 14302, I/A 157 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-31
Empresa: LA LEY ELEARNING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33971 , F 52, S 8, H M 530769, I/A 18 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Empresa: LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA
Apoderado
- Calero Del Campo Manuel
- Castillo Artieda Diana Patricia
- Dominguez Lopez Jesus
- Galan Lorda Enrique
- Galindo Gayarre Elisa
- Medina Garcia Jose
- Mosquera Navarro Maria Aranzazu
- Olarra Zorrozua Juan Carlos
- Pita Ortega Jaime
- Retana Gil Cristina
- Rodriguez Molinero Maria Elena
- Sainz Pardo Zaragoza Bernardo
- Saiz Nuño Olga
- Sanchez Velasco Vicente
- Urrutia Sagardia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35264 , F 26, S 8, H M 201581, I/A 89 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: EDITORIAL ARANZADI SA
Apoderado
- Bagues Oliver Javier
- Bagues Oliver Javier
- Bagues Oliver Javier
- Bagues Oliver Javier
- Bagues Oliver Javier
- Bagues Oliver Javier
- Bagues Oliver Javier
- Bagues Oliver Javier
- Bagues Oliver Javier
- Carnero Ros Ignacio Javier
- Castex Alejandro
- Castex Alejandro
- Castex Alejandro
- Castex Alejandro
- De Lorenzo Diez Francisco Antonio
- Erviti Garaicoechea Pedro Roman
- Galindo Gayarre Elisa
- Gaona Cifuentes Carlos
- Gaona Cifuentes Carlos
- Gaona Cifuentes Carlos
- Gaona Cifuentes Carlos
- Goñi Merino Daniel
- Goñi Merino Daniel
- Martinez Pisano Maria Natalia
- Moreno Martin Alberto
- Tejada Benavides Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 93, S 8, H NA 14302, I/A 139 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-31
VER MAS ACTOS
Información de GALINDO GAYARRE ELISA
Mostramos los datos de GALINDO GAYARRE ELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALINDO GAYARRE ELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos