MORENO ARRONES ALVAREZ MIGUEL ENRIQUE
Informe ejecutivo de MORENO ARRONES ALVAREZ MIGUEL ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORENO ARRONES ALVAREZ MIGUEL ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAIR PLAY GESTION SL | Socio Unico | 08/06/2010 | 01/12/2021 |
FAIR PLAY GESTION SL | Administrador Unico | 08/06/2010 | 01/12/2021 |
FAIR PLAY GESTION SL | Liquidador | 01/12/2021 | 01/12/2021 |
INERA SERVICIOS DEPORTIVOS SL | Secretario | 28/04/2011 | 15/01/2021 |
INERA SERVICIOS DEPORTIVOS SL | Consejero Delegado Solidario | 28/04/2011 | 15/01/2021 |
INERA SERVICIOS DEPORTIVOS SL | Consejero | 28/04/2011 | 15/01/2021 |
INERA SERVICIOS DEPORTIVOS SL | Liquidador | 15/01/2021 | 15/01/2021 |
VINCULACIONES DE MORENO ARRONES ALVAREZ MIGUEL ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO ARRONES ALVAREZ MIGUEL ENRIQUE
Empresa: FAIR PLAY GESTION SL
Liquidador
- Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 9, S 8, H AS 41204, I/A 3 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-33
Empresa: FAIR PLAY GESTION SL
Administrador Unico
- Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 9, S 8, H AS 41204, I/A 3 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-33
Empresa: INERA SERVICIOS DEPORTIVOS SL
Liquidador
- Cueto Sanchez Juan Jose
- Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3896 , F 75, S 8, H AS 42366, I/A 3 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-33
Empresa: INERA SERVICIOS DEPORTIVOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Cueto Sanchez Juan Jose
- Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique
- Rubio Fernandez Jose Carlos
Consejero
- Alfonso Sanchez Jose Fernando
- Cueto Sanchez Juan Jose
- Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique
- Rubio Fernandez Jose Carlos
Presidente
Secretario
- Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3896 , F 75, S 8, H AS 42366, I/A 3 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-33
Empresa: INERA SERVICIOS DEPORTIVOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Cueto Sanchez Juan Jose
- Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique
- Rubio Fernandez Jose Carlos
Consejero
- Alfonso Sanchez Jose Fernando
- Cueto Sanchez Juan Jose
- Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique
- Rubio Fernandez Jose Carlos
Presidente
Secretario
- Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3896 , F 64, S 8, H AS 42366, I/A 1 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-33
Empresa: FAIR PLAY GESTION SL
Administrador Unico
- Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 7, S 8, H AS 41204, I/A 1 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-33
Empresa: FAIR PLAY GESTION SL
Socio Único
- Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 7, S 8, H AS 41204, I/A 1 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-33
Información de MORENO ARRONES ALVAREZ MIGUEL ENRIQUE
Mostramos los datos de MORENO ARRONES ALVAREZ MIGUEL ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO ARRONES ALVAREZ MIGUEL ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos