INERA SERVICIOS DEPORTIVOS SL - EXTINGUIDA
Razón Social INERA SERVICIOS DEPORTIVOS SL
CIF B74303983
Capital Social 8000.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 08/04/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INERA SERVICIOS DEPORTIVOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INERA SERVICIOS DEPORTIVOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Sanchez Jose Fernando | Consejero | 28/04/2011 | 15/01/2021 |
Cueto Sanchez Juan Jose | Consejero Delegado Solidario | 28/04/2011 | 15/01/2021 |
Cueto Sanchez Juan Jose | Presidente | 28/04/2011 | 15/01/2021 |
Cueto Sanchez Juan Jose | Consejero | 28/04/2011 | 15/01/2021 |
Cueto Sanchez Juan Jose | Liquidador | 15/01/2021 | 15/01/2021 |
Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique | Secretario | 28/04/2011 | 15/01/2021 |
Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique | Consejero Delegado Solidario | 28/04/2011 | 15/01/2021 |
Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique | Consejero | 28/04/2011 | 15/01/2021 |
Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique | Liquidador | 15/01/2021 | 15/01/2021 |
Rubio Fernandez Jose Carlos | Consejero Delegado Solidario | 28/04/2011 | 15/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INERA SERVICIOS DEPORTIVOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3896 , F 75, S 8, H AS 42366, I/A 3 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3896 , F 75, S 8, H AS 42366, I/A 3 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3896 , F 75, S 8, H AS 42366, I/A 3 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-33
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3896 , F 75, S 8, H AS 42366, I/A 3 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-33
- C/ BUENAVISTA, 6 1º B (OVIEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3896 , F 75, S 8, H AS 42366, I/A 2 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3896 , F 75, S 8, H AS 42366, I/A 2 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-33
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3896 , F 64, S 8, H AS 42366, I/A 1 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-33
Dirección:POLIG INDUSTRIAL DE OLLONIEGO , CENTRO DE EMPRESAS (OVIEDO)
Comienzo de operaciones:08/04/11
Capital:8.000,00 Euros
Objeto social:-Gestión integral de instalaciones deportivas. -Gestión, explotación y organización de actividades deportivas. -Prestación de servicios de enseñanza deportiva, mediante cursos impartidos pormonitores deportivos. -Gestión deportiva de escuelas municipales. -Prestación de servicios deportivos, de turi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3896 , F 64, S 8, H AS 42366, I/A 1 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-33