FAIR PLAY GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Camino de Santiago, 8
Código Postal 33429
Municipio Siero
Provincia Asturias
Razón Social FAIR PLAY GESTION SL
CIF B74283474
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades deportivas
Fecha de Constitución 24/05/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique
VINCULACIONES DE FAIR PLAY GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FAIR PLAY GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique | Socio Unico | 08/06/2010 | 01/12/2021 |
Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique | Administrador Unico | 08/06/2010 | 01/12/2021 |
Moreno Arrones Alvarez Miguel Enrique | Liquidador | 01/12/2021 | 01/12/2021 |
ACTOS BORME DE FAIR PLAY GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 9, S 8, H AS 41204, I/A 3 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 9, S 8, H AS 41204, I/A 3 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 9, S 8, H AS 41204, I/A 3 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 9, S 8, H AS 41204, I/A 3 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-33
- C/ CAMINO DE SANTIAGO 8 - LA FRESNEDA (SIERO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 8, S 8, H AS 41204, I/A 2 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 8, S 8, H AS 41204, I/A 2 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 7, S 8, H AS 41204, I/A 1 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 7, S 8, H AS 41204, I/A 1 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-33
Dirección:C/ CAMINO DE LA BELGA 26 - LA FRESNEDA (SIERO)
Comienzo de operaciones:24/05/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:-GESTION, EXPLOTACION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. -GESTION DEPORTIVA DE ESCUELAS MUNICIPALES. -PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, DE TURISMO ACTIVO Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, TANTO A PARTICULARES, A CLUBES DEPORTIVOS Y A INSTITUCIONES PUBLICAS. -GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. -CO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 7, S 8, H AS 41204, I/A 1 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-33