MORENO ALONSO CARLOS-PORFIRIO
Informe ejecutivo de MORENO ALONSO CARLOS-PORFIRIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORENO ALONSO CARLOS-PORFIRIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VODAFONE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/05/2015 | 22/11/2018 |
VODAFONE ONO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2015 | 22/11/2018 |
TENARIA SA | Apoderado | 20/07/2017 | |
TENARIA SA | Apoderado | 06/05/2015 | 04/08/2015 |
VODAFONE ONO SA | Apoderado | 03/08/2015 |
VINCULACIONES DE MORENO ALONSO CARLOS-PORFIRIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO ALONSO CARLOS-PORFIRIO
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Maqueda Cajas Fernando
- Moreno Alonso Carlos-porfirio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36600 , F 11, S 8, H M 131612, I/A 637 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Moreno Alonso Carlos-porfirio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37861 , F 36, S 8, H M 410376, I/A 238 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-28
Empresa: TENARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Aguirre Zubizarreta Olga Maria
- Aguirre Zubizarreta Olga Maria
- Buxade Herrera Albert
- Da Costa Coimbra Antonio Manuel
- De Serranos Peral Javier Martin
- Dourado Neves Jose Paulo Da Silva
- Galera Martin Silvia
- Garcia Bermejo Fernando
- Garcia Bermejo Fernando
- Gomara Arroyo Juan Antonio
- Guerrero Santo-tomas Virginia
- Hernandez-rubio Rodriguez Maria Jesus
- Herreros Ara David
- Landazuri Plaza Begoña
- Martin Tabernero Ramos Eva
- Martinez Maire Concepcion
- Martinez San-jose Rafael
- Matellanes Garcia Oscar
- Matellanes Garcia Oscar
- Matellanes Garcia Oscar
- Moreno Alonso Carlos-porfirio
- Orrantia Perez Maria Remedios
- Orue Echebarria Lopez Miguel
- Orue Echebarria Lopez Miguel
- Pascual Orbe Ramiro
- Pascual Orbe Ramiro
- Peña Jimenez Pedro Jose
- Peña Jimenez Pedro Jose
- Rial Horcajo Ana-brigida
- Rodriguez Roldan Antonio Eloy
- Ruiz Muñoz Jose Manuel
- Ruiz Muñoz Jose Manuel
- Sanchez Melgosa Miguel
- Sanchez Melgosa Miguel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Setien Hurtado Maria Isabel
- Sierra Pardo Javier
- Soler Guillen Miguel
- Soler Guillen Miguel
- Urgel Molina Rafael
- Vicente Ranz Andres
- Vilda Rubio Oscar Javier
- Viloria Gutierrez Javier
- Viloria Gutierrez Javier
- Viloria Gutierrez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 109, S 8, H NA 16261, I/A 170 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-31
Empresa: TENARIA SA
Apoderado
- Aguilar Delgado Pedro
- Buj Alvarez Miguel Angel
- Cano Gonzalez Julian
- De Frutos Rodriguez Gema
- De La Fuente Fernandez Antonio
- Galera Martin Silvia
- Hernandez-rubio Rodriguez Maria Jesus
- Jimenez Martin Rosalia
- Kearney John Paul
- Lopez Carmona Enrique
- Moreno Alonso Carlos-porfirio
- Ruiz Muñoz Jose Manuel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 105, S 8, H NA 16261, I/A 156 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-31
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Buj Alvarez Miguel Angel
- Cano Gonzalez Julian
- D'elia Denise
- De Frutos Rodriguez Gema
- Ferruz Aguilar Patricia
- Hernandez-rubio Rodriguez Maria Jesus
- Jimenez Martin Rosalia
- Kearney John Paul
- Lopez Carmona Enrique
- Moreno Alonso Carlos-porfirio
- Ruiz Muñoz Jose Manuel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Silvia Galera Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 176, S 8, H M 410376, I/A 158 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
Empresa: TENARIA SA
Apoderado
- Moreno Alonso Carlos-porfirio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 97, S 8, H NA 16261, I/A 144 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-31
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Moreno Alonso Carlos-porfirio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 167, S 8, H M 410376, I/A 144 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Moreno Alonso Carlos-porfirio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30963 , F 55, S 8, H M 131612, I/A 546 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-28
Información de MORENO ALONSO CARLOS-PORFIRIO
Mostramos los datos de MORENO ALONSO CARLOS-PORFIRIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO ALONSO CARLOS-PORFIRIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos