VILORIA GUTIERREZ JAVIER
Informe ejecutivo de VILORIA GUTIERREZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 46
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE VILORIA GUTIERREZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VODAFONE ONO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/09/2024 | |
VODAFONE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/11/2023 | |
VODAFONE SERVICIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/11/2023 | |
VODAFONE ENERGIA SL | Apoderado Mancomunado | 27/10/2023 | |
VODAFONE ENERGIA SL | Apoderado Solidario | 24/05/2022 |
VINCULACIONES DE VILORIA GUTIERREZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILORIA GUTIERREZ JAVIER
Empresa: VODAFONE HOLDINGS EUROPE SL
Apoderado
- Belinchon Saiz Oscar
- Conca Campos Maria Cristina
- Garcia Moyano Almudena
- Martin Iglesias Beatriz Isabel
- Martinez Maire Concepcion
- Otero-novas Miranda Elena
- Perez Rosique Leandro Javier
- Rodrigo Gil Eloy
- Sanchez Melgosa Miguel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Setien Hurtado Maria Isabel
- Silvia Galera Martin
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Soares Vaz Mario Jorge
- Valle Margherita Della
- Viloria Gutierrez Javier
- Zulaica Lopez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 297440, I/A 175 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Belinchon Saiz Oscar
- Biggs Chris
- Garcia Fernandez Jose Miguel
- Gomez Bravo Alberto
- Hernandez-rubio Rodriguez Maria Jesus
- Kremer Menno
- Martin Iglesias Beatriz Isabel
- O'hare Eamonn
- Ortiz Martinez Jose
- Perez Reflojos Vanessa
- Perez Rosique Leandro Javier
- Ramon Moya David
- Rodrigo Gil Eloy
- Samuelson Robert
- Sanchez Melgosa Miguel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Setien Hurtado Maria Isabel
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Viloria Gutierrez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 410376, I/A 426 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado
- Belinchon Saiz Oscar
- Conca Campos Maria Cristina
- Garcia Moyano Almudena
- Martin Iglesias Beatriz Isabel
- Martinez Maire Concepcion
- Otero-novas Miranda Elena
- Perez Rosique Leandro Javier
- Rodrigo Gil Eloy
- Sanchez Melgosa Miguel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Setien Hurtado Maria Isabel
- Silvia Galera Martin
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Soares Vaz Mario Jorge
- Valle Margherita Della
- Viloria Gutierrez Javier
- Zulaica Lopez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 410376, I/A 425 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Conca Campos Maria Cristina
- Galera Martin Silvia
- Garcia Moyano Almudena
- Martin Iglesias Beatriz Isabel
- Martinez Maire Concepcion
- Otero-novas Miranda Elena
- Perez Rosique Leandro Javier
- Rodrigo Gil Eloy
- Sanchez Melgosa Miguel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Setien Hurtado Maria Isabel
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Valle Margherita Della
- Viloria Gutierrez Javier
- Zulaica Lopez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44113 , F 89, S 8, H M 410376, I/A 395 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado
- Belinchon Saiz Oscar
- Conca Campos Maria Cristina
- Garcia Moyano Almudena
- Martin Iglesias Beatriz Isabel
- Martinez Maire Concepcion
- Otero-novas Miranda Elena
- Perez Rosique Leandro Javier
- Rodrigo Gil Eloy
- Sanchez Melgosa Miguel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Setien Hurtado Maria Isabel
- Silvia Galera Martin
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Soares Vaz Mario Jorge
- Valle Margherita Della
- Viloria Gutierrez Javier
- Zulaica Lopez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44113 , F 88, S 8, H M 410376, I/A 394 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Belinchon Saiz Oscar
- Conca Campos Maria Cristina
- Galera Martin Silvia
- Garcia Moyano Almudena
- Martin Iglesias Beatriz Isabel
- Martinez Maire Concepcion
- Otero-novas Miranda Elena
- Perez Rosique Leandro Javier
- Rodrigo Gil Eloy
- Sanchez Melgosa Miguel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Setien Hurtado Maria Isabel
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Soares Vaz Mario Jorge
- Valle Margherita Della
- Viloria Gutierrez Javier
- Zulaica Lopez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42945 , F 117, S 8, H M 131612, I/A 790 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
Empresa: VODAFONE HOLDINGS EUROPE SL
Apoderado
- Belinchon Saiz Oscar
- Conca Campos Maria Cristina
- Garcia Moyano Almudena
- Martin Iglesias Beatriz Isabel
- Martinez Maire Concepcion
- Otero-novas Miranda Elena
- Perez Rosique Leandro Javier
- Rodrigo Gil Eloy
- Sanchez Melgosa Miguel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Setien Hurtado Maria Isabel
- Silvia Galera Martin
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Soares Vaz Mario Jorge
- Valle Margherita Della
- Viloria Gutierrez Javier
- Zulaica Lopez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44095 , F 10, S 8, H M 297440, I/A 149 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Empresa: VODAFONE HOLDINGS EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Conca Campos Maria Cristina
- Galera Martin Silvia
- Garcia Moyano Almudena
- Martin Iglesias Beatriz Isabel
- Martinez Maire Concepcion
- Otero-novas Miranda Elena
- Perez Rosique Leandro Javier
- Rodrigo Gil Eloy
- Sanchez Melgosa Miguel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Setien Hurtado Maria Isabel
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Valle Margherita Della
- Viloria Gutierrez Javier
- Zulaica Lopez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44095 , F 9, S 8, H M 297440, I/A 148 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Conca Campos Maria Cristina
- Galera Martin Silvia
- Garcia Moyano Almudena
- Martin Iglesias Beatriz Isabel
- Martinez Maire Concepcion
- Otero-novas Miranda Elena
- Perez Rosique Leandro Javier
- Rodrigo Gil Eloy
- Sanchez Melgosa Miguel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Setien Hurtado Maria Isabel
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Valle Margherita Della
- Viloria Gutierrez Javier
- Zulaica Lopez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42945 , F 117, S 8, H M 131612, I/A 789 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
Empresa: VODAFONE SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Belinchon Saiz Oscar
- Conca Campos Maria Cristina
- Galera Martin Silvia
- Garcia Moyano Almudena
- Martin Iglesias Beatriz Isabel
- Martinez Maire Concepcion
- Otero Novas Miranda Elena Maria
- Perez Rosique Leandro Javier
- Rodrigo Gil Eloy
- Sanchez Melgosa Miguel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Setien Hurtado Maria Isabel
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Soares Vaz Mario Jorge
- Valle Margherita Della
- Viloria Gutierrez Javier
- Zulaica Lopez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43513 , F 124, S 8, H M 623775, I/A 107 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-28
VER MAS ACTOS
Información de VILORIA GUTIERREZ JAVIER
Mostramos los datos de VILORIA GUTIERREZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILORIA GUTIERREZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos