O'HARE EAMONN
Informe ejecutivo de O'HARE EAMONN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE O'HARE EAMONN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VODAFONE ONO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/09/2024 |
VINCULACIONES DE O'HARE EAMONN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE O'HARE EAMONN
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Belinchon Saiz Oscar
- Biggs Chris
- Garcia Fernandez Jose Miguel
- Gomez Bravo Alberto
- Hernandez-rubio Rodriguez Maria Jesus
- Kremer Menno
- Martin Iglesias Beatriz Isabel
- O'hare Eamonn
- Ortiz Martinez Jose
- Perez Reflojos Vanessa
- Perez Rosique Leandro Javier
- Ramon Moya David
- Rodrigo Gil Eloy
- Samuelson Robert
- Sanchez Melgosa Miguel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Setien Hurtado Maria Isabel
- Sistiaga Suarez Alvaro
- Viloria Gutierrez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 410376, I/A 426 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-28
Empresa: EUSKALTEL SA
Consejero Delegado
Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5730 , F 217, S 8, H BI 14727, I/A 209 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-48
Empresa: EUSKALTEL SA
Consejero
- Garcia Fernandez Jose Miguel
- O'hare Eamonn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5730 , F 178, S 8, H BI 14727, I/A 183 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-48
Empresa: EUSKALTEL SA
Consejero
- O'hare Eamonn
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5730 , F 177, S 8, H BI 14727, I/A 181 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-48
Información de O'HARE EAMONN
Mostramos los datos de O'HARE EAMONN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de O'HARE EAMONN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos