FERRUZ AGUILAR PATRICIA
Informe ejecutivo de FERRUZ AGUILAR PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERRUZ AGUILAR PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WINECRUSH SL | Administrador Unico | 08/01/2024 | |
MIBA GESTION E INVERSIONES SL | Apoderado | 29/06/2012 |
VINCULACIONES DE FERRUZ AGUILAR PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRUZ AGUILAR PATRICIA
Empresa: WINECRUSH SL
Administrador Unico
- Ferruz Aguilar Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49073 , F 53, S 8, H B 606676, I/A 1 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-08
Empresa: TENARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferruz Aguilar Patricia
Apoderado
- Aguirre Zubizarreta Olga Maria
- Aguirre Zubizarreta Olga Maria
- Buxade Herrera Albert
- Da Costa Coimbra Antonio Manuel
- De Serranos Peral Javier Martin
- Dourado Neves Jose Paulo Da Silva
- Galera Martin Silvia
- Garcia Bermejo Fernando
- Garcia Bermejo Fernando
- Gomara Arroyo Juan Antonio
- Guerrero Santo-tomas Virginia
- Hernandez-rubio Rodriguez Maria Jesus
- Herreros Ara David
- Landazuri Plaza Begoña
- Martin Tabernero Ramos Eva
- Martinez Maire Concepcion
- Martinez San-jose Rafael
- Matellanes Garcia Oscar
- Matellanes Garcia Oscar
- Matellanes Garcia Oscar
- Moreno Alonso Carlos-porfirio
- Orrantia Perez Maria Remedios
- Orue Echebarria Lopez Miguel
- Orue Echebarria Lopez Miguel
- Pascual Orbe Ramiro
- Pascual Orbe Ramiro
- Peña Jimenez Pedro Jose
- Peña Jimenez Pedro Jose
- Rial Horcajo Ana-brigida
- Rodriguez Roldan Antonio Eloy
- Ruiz Muñoz Jose Manuel
- Ruiz Muñoz Jose Manuel
- Sanchez Melgosa Miguel
- Sanchez Melgosa Miguel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Setien Hurtado Maria Isabel
- Sierra Pardo Javier
- Soler Guillen Miguel
- Soler Guillen Miguel
- Urgel Molina Rafael
- Vicente Ranz Andres
- Vilda Rubio Oscar Javier
- Viloria Gutierrez Javier
- Viloria Gutierrez Javier
- Viloria Gutierrez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680 , F 109, S 8, H NA 16261, I/A 170 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-31
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado
- Ferruz Aguilar Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 196, S 8, H M 410376, I/A 191 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferruz Aguilar Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30963 , F 89, S 8, H M 131612, I/A 597 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-28
Empresa: VODAFONE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferruz Aguilar Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30963 , F 81, S 8, H M 131612, I/A 585 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Empresa: VODAFONE ONO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Buj Alvarez Miguel Angel
- Cano Gonzalez Julian
- D'elia Denise
- De Frutos Rodriguez Gema
- Ferruz Aguilar Patricia
- Hernandez-rubio Rodriguez Maria Jesus
- Jimenez Martin Rosalia
- Kearney John Paul
- Lopez Carmona Enrique
- Moreno Alonso Carlos-porfirio
- Ruiz Muñoz Jose Manuel
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Sanz Jimenez Ramon Marcos
- Silvia Galera Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33109 , F 176, S 8, H M 410376, I/A 158 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
Empresa: CABLEUROPA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 215, S 8, H M 410376, I/A 125 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-28
Empresa: CABLEUROPA SA
Apoderado
- Ferruz Aguilar Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29730 , F 40, S 8, H M 410376, I/A 113 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
Empresa: TENARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferruz Aguilar Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 109, S 8, H NA 16261, I/A 126 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-31
Empresa: MIBA GESTION E INVERSIONES SL
Apoderado
- Ferruz Aguilar Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29928 , F 8, S 8, H M 538600, I/A 2 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-28
Información de FERRUZ AGUILAR PATRICIA
Mostramos los datos de FERRUZ AGUILAR PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRUZ AGUILAR PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos