MONTAL COSTA JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de MONTAL COSTA JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTAL COSTA JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTALTEX SA | Secretario | 27/11/2023 | |
MONTALTEX SA | Consejero | 27/11/2023 | |
MONTALTEX SA | Secretario | 25/09/2018 | |
MONTALTEX SA | Consejero | 25/09/2018 | |
MONTALTEX SA | Consejero | 28/08/2014 | |
MONTALTEX SA | Consejero | 22/01/2010 |
VINCULACIONES DE MONTAL COSTA JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTAL COSTA JOSEP MARIA
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Montal Costa Enric
- Montal Costa Josep Maria
Presidente
Secretario
- Montal Costa Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 189, S 8, H B 86283, I/A 53 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Montal Costa Enric
- Montal Costa Josep Maria
Presidente
Secretario
- Montal Costa Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 185, S 8, H B 86283, I/A 45 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-08
Empresa: MONTALTEX SA
Presidente
- Montal Costa Josep Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 185, S 8, H B 86283, I/A 45 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-08
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Montal Costa Enric
- Montal Costa Josep Maria
Presidente
- Montal Costa Josep Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 184, S 8, H B 86283, I/A 40 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-08
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Fernandez Urrutia Carles Pilar
- Ferrer Dalmau Alcoverro Montserrat
- Montal Costa Enric
- Montal Costa Josep Maria
Presidente
- Montal Costa Josep Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31057 , F 130, S 8, H B 86283, I/A 32 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-08
Información de MONTAL COSTA JOSEP MARIA
Mostramos los datos de MONTAL COSTA JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTAL COSTA JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos