FERRER DALMAU ALCOVERRO MONTSERRAT
Informe ejecutivo de FERRER DALMAU ALCOVERRO MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRER DALMAU ALCOVERRO MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTALTEX SA | Consejero | 16/11/2020 | 12/01/2022 |
MONTALTEX SA | Consejero | 01/09/2017 | 12/01/2022 |
MONTALTEX SA | Consejero | 17/01/2013 | 12/01/2022 |
MONTALTEX SA | Apoderado | 07/08/2015 | |
MONTALTEX SA | Consejero | 22/01/2010 | 09/12/2011 |
VINCULACIONES DE FERRER DALMAU ALCOVERRO MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER DALMAU ALCOVERRO MONTSERRAT
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Fernandez Urrutia Carles Pilar
- Ferrer Dalmau Alcoverro Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 189, S 8, H B 86283, I/A 52 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Fernandez Urrutia Carles Pilar
- Ferrer Dalmau Alcoverro Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 187, S 8, H B 86283, I/A 50 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-08
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Fernandez Urrutia Carles Pilar
- Ferrer Dalmau Alcoverro Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 185, S 8, H B 86283, I/A 43 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-08
Empresa: MONTALTEX SA
Apoderado
- Ferrer Dalmau Alcoverro Montserrat
- Ferrer Urrutia Carles Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 184, S 8, H B 86283, I/A 41 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-08
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Fernandez Urrutia Carles Pilar
- Ferrer Dalmau Alcoverro Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 181, S 8, H B 86283, I/A 35 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Fernandez Urrutia Carles Pilar
- Ferrer Dalmau Alcoverro Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 181, S 8, H B 86283, I/A 33 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Fernandez Urrutia Carles Pilar
- Ferrer Dalmau Alcoverro Montserrat
- Montal Costa Enric
- Montal Costa Josep Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31057 , F 130, S 8, H B 86283, I/A 32 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-08
Información de FERRER DALMAU ALCOVERRO MONTSERRAT
Mostramos los datos de FERRER DALMAU ALCOVERRO MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER DALMAU ALCOVERRO MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos