FERNANDEZ URRUTIA CARLES PILAR
Informe ejecutivo de FERNANDEZ URRUTIA CARLES PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ URRUTIA CARLES PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTALTEX SA | Consejero | 17/01/2013 | 12/01/2022 |
MONTALTEX SA | Consejero | 01/09/2017 | 12/01/2022 |
MONTALTEX SA | Consejero | 16/11/2020 | 12/01/2022 |
MONTALTEX SA | Consejero | 22/01/2010 | 09/12/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ URRUTIA CARLES PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ URRUTIA CARLES PILAR
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Fernandez Urrutia Carles Pilar
- Ferrer Dalmau Alcoverro Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 189, S 8, H B 86283, I/A 52 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-08
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Fernandez Urrutia Carles Pilar
- Ferrer Dalmau Alcoverro Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 187, S 8, H B 86283, I/A 50 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-08
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Fernandez Urrutia Carles Pilar
- Ferrer Dalmau Alcoverro Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 185, S 8, H B 86283, I/A 43 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-08
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Fernandez Urrutia Carles Pilar
- Ferrer Dalmau Alcoverro Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 181, S 8, H B 86283, I/A 35 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Fernandez Urrutia Carles Pilar
- Ferrer Dalmau Alcoverro Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 181, S 8, H B 86283, I/A 33 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
Empresa: MONTALTEX SA
Consejero
- Fernandez Urrutia Carles Pilar
- Ferrer Dalmau Alcoverro Montserrat
- Montal Costa Enric
- Montal Costa Josep Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31057 , F 130, S 8, H B 86283, I/A 32 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-08
Información de FERNANDEZ URRUTIA CARLES PILAR
Mostramos los datos de FERNANDEZ URRUTIA CARLES PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ URRUTIA CARLES PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos