MONSO MARSA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MONSO MARSA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONSO MARSA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAMPEIRA SA | Apoderado | 08/06/2018 | |
GESTIO AGRICOLA I RAMADERA DEL PALLARS SL | Apoderado | 22/07/2013 |
VINCULACIONES DE MONSO MARSA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONSO MARSA JOSE MARIA
Empresa: AGROPECUARIA BODA SL
Liquidador
- Monso Marsa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 301 , F 173, S 8, H L 4317, I/A 8 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-25
Empresa: AGROPECUARIA BODA SL
Administrador Unico
- Monso Marsa Jose Maria
Liquidador
- Monso Marsa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 301 , F 173, S 8, H L 4317, I/A 8 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-25
Empresa: RAMPEIRA SA
Apoderado
- Monso Marsa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 202, S 8, H L 3727, I/A 20 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-25
Empresa: RAMPEIRA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Monso Marsa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 202, S 8, H L 3727, I/A 19 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-25
Empresa: RAMPEIRA SA
Administrador Unico
- Monso Marsa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 197, S 8, H L 3727, I/A 18 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-25
Empresa: RAMPEIRA SA
Administrador Unico
- Monso Marsa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 197, S 8, H L 3727, I/A 16 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-25
Apoderado
- Monso Marsa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 130, S 8, H L 26092, I/A 2 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-25
Empresa: RAMPEIRA SA
Administrador Unico
- Monso Marsa Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 197, S 8, H L 3727, I/A 15 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-25
Información de MONSO MARSA JOSE MARIA
Mostramos los datos de MONSO MARSA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONSO MARSA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos