MONSO ISANTA ADRIA
Informe ejecutivo de MONSO ISANTA ADRIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONSO ISANTA ADRIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAMPEIRA SA | Administrador Solidario | 24/05/2018 | |
GESTIO AGRICOLA I RAMADERA DEL PALLARS SL | Administrador Solidario | 20/03/2012 |
VINCULACIONES DE MONSO ISANTA ADRIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONSO ISANTA ADRIA
Empresa: TRANSCONCA SL
Liquidador
- Monso Isanta Adria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 46, S 8, H L 16668, I/A 2 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-25
Empresa: TRANSCONCA SL
Administrador Solidario
- Monso Isanta Adria
- Monso Isanta Josep Maria
Liquidador
- Monso Isanta Adria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 46, S 8, H L 16668, I/A 2 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-25
Empresa: RAMPEIRA SA
Apoderado Mancomunado
- Monso Isanta Adria
- Monso Isanta Josep Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 202, S 8, H L 3727, I/A 19 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-25
Empresa: RAMPEIRA SA
Administrador Solidario
- Monso Isanta Adria
- Monso Isanta Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 197, S 8, H L 3727, I/A 18 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-25
Administrador Solidario
- Monso Isanta Adria
- Monso Isanta Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 126, S 8, H L 26092, I/A 1 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-25
Información de MONSO ISANTA ADRIA
Mostramos los datos de MONSO ISANTA ADRIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONSO ISANTA ADRIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos