MONSO ISANTA JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de MONSO ISANTA JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONSO ISANTA JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAMPEIRA SA | Administrador Solidario | 24/05/2018 | |
GESTIO AGRICOLA I RAMADERA DEL PALLARS SL | Administrador Solidario | 20/03/2012 |
VINCULACIONES DE MONSO ISANTA JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONSO ISANTA JOSEP MARIA
Empresa: TRANSCONCA SL
Administrador Solidario
- Monso Isanta Adria
- Monso Isanta Josep Maria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 46, S 8, H L 16668, I/A 2 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-25
Empresa: RAMPEIRA SA
Apoderado Mancomunado
- Monso Isanta Adria
- Monso Isanta Josep Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 202, S 8, H L 3727, I/A 19 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-25
Empresa: RAMPEIRA SA
Administrador Solidario
- Monso Isanta Adria
- Monso Isanta Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 197, S 8, H L 3727, I/A 18 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-25
Administrador Solidario
- Monso Isanta Adria
- Monso Isanta Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1304 , F 126, S 8, H L 26092, I/A 1 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-25
Información de MONSO ISANTA JOSEP MARIA
Mostramos los datos de MONSO ISANTA JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONSO ISANTA JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos