MONGE GARCIA MARIO
Informe ejecutivo de MONGE GARCIA MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MONGE GARCIA MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RELIABLE CLOUD COMPUTING SERVICES SL | Administrador Unico | 03/05/2024 | |
UNIFIED CLOUD SERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2023 | |
UNIFIED CLOUD SERVICES SL | Administrador Mancomunado | 09/08/2023 | |
AVACCO NEW INFORMATION TECHNOLOGIES SL | Administrador Mancomunado | 08/08/2023 | |
AVACCO NEW INFORMATION TECHNOLOGIES SL | Apoderado | 08/08/2023 | |
DERYL WEST CORPORATE SL | Apoderado | 28/07/2023 | |
AVACCO TIC SL | Apoderado Solidario | 06/05/2019 | |
CLAUDIA NATURAL FRUIT SL | Socio Unico | 19/01/2017 | |
CLAUDIA NATURAL FRUIT SL | Administrador Unico | 19/01/2017 |
VINCULACIONES DE MONGE GARCIA MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONGE GARCIA MARIO
Empresa: RELIABLE CLOUD COMPUTING SERVICES SL
Administrador Unico
- Monge Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6654 , F 168, S 8, H SE120258, I/A 3 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-41
Empresa: UNIFIED CLOUD SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30807 , F 74, S 8, H M 554450, I/A 8 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
Empresa: UNIFIED CLOUD SERVICES SL
Apoderado
- Monge Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30807 , F 74, S 8, H M 554450, I/A 8 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
Empresa: UNIFIED CLOUD SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Gil Verdu Jose
- Monge Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30807 , F 72, S 8, H M 554450, I/A 7 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Empresa: UNIFIED CLOUD SERVICES SL
Consejero
- CLOUD BUSINESS ANGELS SL
- Monge Garcia Mario
- Montouto Sardiña Eduardo
Presidente
Representante
Secretario
Vicepresidente
- Monge Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30807 , F 72, S 8, H M 554450, I/A 7 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15618 , F 146, S 8, H M 262998, I/A 8 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Monge Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15618 , F 146, S 8, H M 262998, I/A 8 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Administrador Mancomunado
- Gil Verdu Jose
- Monge Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15618 , F 145, S 8, H M 262998, I/A 7 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: DERYL WEST CORPORATE SL
Apoderado
- Monge Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30306 , F 131, S 8, H M 545526, I/A 3 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: AVACCO TIC SL
Apoderado Solidario
- Monge Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38950 , F 82, S 8, H M 692154, I/A 2 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-28
VER MAS ACTOS
Información de MONGE GARCIA MARIO
Mostramos los datos de MONGE GARCIA MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONGE GARCIA MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos