GODED ROLDAN IGNACIO
Informe ejecutivo de GODED ROLDAN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 30
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GODED ROLDAN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNIKAL TECH PARTNERS SL | Apoderado Solidario | 30/04/2024 | |
UNIKAL TECH PARTNERS SL | Apoderado Mancomunado | 18/01/2024 | |
QUOPIAM INFORMATICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/10/2023 | |
ACTIVE BUSINESS & TECHNOLOGY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/10/2023 | |
BRAIN2STORE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/10/2023 | |
UNIFIED CLOUD SERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/09/2023 | |
OZEIN C.S. SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/09/2023 | |
EBROFRIO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2023 | |
NETERIS CONSULTING SL | Apoderado | 23/08/2023 | |
ECOMAT FABRICACION DE EQUIPOS SL | Apoderado | 14/08/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GODED ROLDAN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GODED ROLDAN IGNACIO
Empresa: UNIKAL TECH PARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Alcalde Olivares Joaquin Ignacio
- Goded Roldan Ignacio
- Roig Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45653 , F 73, S 8, H M 764335, I/A 21 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: UNIKAL TECH PARTNERS SL
Apoderado Mancomunado
- Alcalde Olivares Joaquin Ignacio
- Gil Verdu Jose
- Goded Roldan Ignacio
- Roig Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45653 , F 72, S 8, H M 764335, I/A 19 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Empresa: QUOPIAM INFORMATICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39472 , F 201, S 8, H B 347078, I/A 8 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-08
Empresa: ACTIVE BUSINESS & TECHNOLOGY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcalde Olivares Joaquin Ignacio
- Anciones Garcia Aaron
- Couque Perez Juan-antonio
- Fernandes Marcondes Nelson Carlos
- Garcia Lopez Eva
- Goded Roldan Ignacio
- Hilario Caballero Jorge
- Lopez Sanchez Nestor
- Lozano Iglesias Alberto
- Rodriguez Castillo Eugenio
- Roig Fernandez Jose
- Vila Torrejon Jose Rafael Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47019 , F 155, S 8, H B 389746, I/A 29 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-08
Empresa: BRAIN2STORE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37887 , F 48, S 8, H B 316853, I/A 9 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-08
Empresa: UNIFIED CLOUD SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30807 , F 74, S 8, H M 554450, I/A 8 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
Empresa: OZEIN C.S. SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6089 , F 111, S 8, H SE 97152, I/A 14 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-41
Empresa: EBROFRIO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4526 , F 94, S 8, H Z 131, I/A 17 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-50
Empresa: NETERIS CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26203 , F 36, S 8, H M 472180, I/A 9 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
Empresa: ECOMAT FABRICACION DE EQUIPOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4978 , F 166, S 8, H BI 38452, I/A 11 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-48
VER MAS ACTOS
Información de GODED ROLDAN IGNACIO
Mostramos los datos de GODED ROLDAN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GODED ROLDAN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos